Lukas von Wartburg
domiciled in Hitzkirch, from Basel Active mandates: HTG GmbH, voWa Transporte von Wartburg Lukas Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Lukas von Wartburg", please log in or register free of charge.You are now following "Lukas von Wartburg"
Credit rating You can stay up to date through "Lukas von Wartburg", please log in or register free of charge.You are now following "Lukas von Wartburg"
|
|
Lukas von Wartburg
domiciled in Schaffhausen, from Riedholz Active mandates: ISIKAS GmbH, Neu Creative Agency GmbH Connected persons: Isabelle Schmid, Simon Andreas Rehsche, Nicolas Marc Ammann You can stay up to date through "Lukas von Wartburg", please log in or register free of charge.You are now following "Lukas von Wartburg"
Credit rating You can stay up to date through "Lukas von Wartburg", please log in or register free of charge.You are now following "Lukas von Wartburg"
|
Places where people with the name Lukas von Wartburg live
Sectors in which people with the name Lukas von Wartburg work
Transportation of passenger and freight by road
Trading with recreational products
Advertising services
Transportation of passenger and freight by road
Trading with recreational products
Advertising services
Private persons with the name Lukas von Wartburg
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Lukas von Wartburg
Publication number: HR02-1006009504, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Hanimanns GmbH, in Zürich, CHE-209.359.201, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2022, Publ. 1005532609).
Domizil neu:
Seefeldstrasse 192, 8008 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Isabelle, von Oberegg, in Schaffhausen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
von Wartburg, Lukas, von Riedholz, in Schaffhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hanimann, Melanie, von Mörschwil, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 130 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Scherrer, Beni, von Quarten, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1005702857, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
HTG GmbH, in Hitzkirch, CHE-472.382.837, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 186 vom 24.09.2021, Publ. 1005298019).
Statutenänderung:
13.03.2023.
Stammkapital neu:
CHF 35'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Wartburg, Lukas, von Basel, in Hitzkirch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 35 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: HR01-1005532609, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Hanimanns GmbH (Hanimanns Sàrl) (Hanimanns Sagl) (Hanimanns Ltd liab Co), in Zürich, CHE-209.359.201, Brunnenhofstrasse 9, 8057 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
25.07.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Mode, insbesondere die Erstellung von Modedesigns, die Vermarktung und die Beratung, sowie die Produktion und den Handel mit Modeartikeln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 25.07.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Hanimann, Melanie, von Mörschwil, in Zürich, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schmid, Isabelle, von Oberegg, in Schaffhausen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
von Wartburg, Lukas, von Riedholz, in Schaffhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.