Rudolf von Känel
domiciled in Kiental, from Reichenbach im Kandertal Active mandates: von Känel und Sieber AG, Schneesportschule Kiental von Känel Connected persons: Stefan von Känel, Heidi von Känel-Bysäth, Christian Von Känel and more You can stay up to date through "Rudolf von Känel", please log in or register free of charge.You are now following "Rudolf von Känel"
Credit rating You can stay up to date through "Rudolf von Känel", please log in or register free of charge.You are now following "Rudolf von Känel"
|
Places where people with the name Rudolf von Känel live
Sectors in which people with the name Rudolf von Känel work
Other construction
Other services in education
Other construction
Other services in education
Private persons with the name Rudolf von Känel
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Rudolf von Känel
Publication number: 4136151, Commercial Registry Office Berne, (36)
Health Competence Service GmbH, in Köniz, CHE-114.798.020, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2014, Publ. 1354677).
Firma neu:
Health Competence Service GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Health Competence Service Sàrl en liquidation) (Health Competence Service Sagl in liquidazione) (Health Competence Service Ltd liab. Co in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.03.2018 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Känel, Rudolf Walter, von Bern, in Oberwangen b. Bern (Köniz), mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Känel, Claudia, von Aeschi bei Spiez, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3744021, Commercial Registry Office Berne, (36)
von Känel und Sieber AG, in Reichenbach im Kandertal, CHE-110.075.112, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2015, Publ. 2217435).
Domizil neu:
Kientalstrasse 154, 3722 Scharnachtal.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Känel, Rudolf, von Reichenbach im Kandertal, in Kiental (Reichenbach im Kandertal), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
von Känel, Christian, von Reichenbach im Kandertal, in Reichenbach im Kandertal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Känel-Bysäth, Heidi, von Reichenbach im Kandertal, in Scharnachtal (Reichenbach im Kandertal), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
von Känel, Stefan, von Reichenbach im Kandertal, in Adelboden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1354677, Commercial Registry Office Berne, (36)
Health Competence Service GmbH, in Köniz, CHE-114.798.020, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2011, Publ. 6419132).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Känel, Claudia, von Aeschi bei Spiez, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
von Känel, Rudolf Walter, von Bern, in Oberwangen b. Bern (Köniz), mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].