Nico von Burg
domiciled in Küssnacht am Rigi, from Rüschegg Active mandates: Metal Depot AG, Swiss Industrial Metal GmbH and more Connected persons: Thomas Eduard Zeltner, Kim Matthias Wirth, Martin Palushaj and more You can stay up to date through "Nico von Burg", please log in or register free of charge.You are now following "Nico von Burg"
Credit rating You can stay up to date through "Nico von Burg", please log in or register free of charge.You are now following "Nico von Burg"
|
Places where people with the name Nico von Burg live
Sectors in which people with the name Nico von Burg work
Other transportation services
Services regarding management consulting
Manufacturing of weapons and ammunition
Trading with various goods
Other transportation services
Services regarding management consulting
Manufacturing of weapons and ammunition
Trading with various goods
Private persons with the name Nico von Burg
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Nico von Burg
Publication number: HR02-1005408021, Commercial Registry Office Zug, (170)
Metal Depot Zurich AG, bisher in Zürich, CHE-423.561.139, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2021, Publ. 1005235082).
Statutenänderung:
12.11.2021. 02.02.2022.
Firma neu:
Metal Depot AG.
Sitz neu:
Hünenberg.
Domizil neu:
Bösch 80A, 6331 Hünenberg.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burri, Roger, von Rüschegg, in Bettwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Burri, Jeanette, von Rüschegg, in Bettwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Burg, Nico, von Rüschegg, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR01-1005329724, Commercial Registry Office Zug, (170)
Swiss Industrial Metal GmbH, in Hünenberg, CHE-430.371.466, Bösch 80A, 6331 Hünenberg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.10.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Rohstoffindustrie im In- und Ausland, insbesondere Beratungs- und Schulungsdienstleistungen für Unternehmen und Organisationen sowie für deren Organe und Arbeitnehmer. Die Gesellschaft kann in diesem Zusammenhang Produkte und Leistungen entwickeln, herstellen sowie vertreiben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 16.09.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
von Burg, Nico, von Rüschegg, in Küssnacht (SZ), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Palushaj, Martin, von Willisau, in Nebikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Wirth, Kim Matthias, von Bellach, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Zeltner, Thomas Eduard, von Dornach, in Oetwil am See, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1004679913, Commercial Registry Office Zug, (170)
DH Network GmbH, in Hünenberg, CHE-383.245.109, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2018, Publ. 4046881).
Statutenänderung:
17.06.2019.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital vorgängig durch Verrechnung einer Forderung von CHF 30'0000.00 auf CHF 50'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 17.06.2019 und Bilanz per 30.04.2019 mit Aktiven von CHF 241'939.32 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 215'481.59 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der einzige Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 100 zu 50% liberierte Aktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
DH Network AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 50'000.00.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Burg, Nico, von Rüschegg, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Menziken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].