Nico Andreas Vogt
domiciled in Oftringen, from Mandach Active mandates: Schweizer Akademie für Zukunftsbildung GmbH, FitProQuo GmbH and more Connected persons: Till David Schaltegger, Pascal Roman Ott, Markus Schmid and more You can stay up to date through "Nico Andreas Vogt", please log in or register free of charge.You are now following "Nico Andreas Vogt"
Credit rating You can stay up to date through "Nico Andreas Vogt", please log in or register free of charge.You are now following "Nico Andreas Vogt"
|
Places where people with the name Nico Andreas Vogt live
Sectors in which people with the name Nico Andreas Vogt work
Other services in education
Advertising services
Sport services
Other services in education
Advertising services
Sport services
Private persons with the name Nico Andreas Vogt
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Nico Andreas Vogt
Publication number: HR01-1006099848, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Schweizer Akademie für Zukunftsbildung GmbH (Schweizer Akademie für Zukunftsbildung Sàrl) (Schweizer Akademie für Zukunftsbildung Sagl) (Schweizer Akademie für Zukunftsbildung LLC), in Basel, CHE-161.243.986, Steinenvorstadt 13, 4051 Basel, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
19.07.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Aus- und Weiterbildungsleistungen sowie damit zusammenhängende Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Gründer vom 19.07.2024 ist die Gesellschaft nicht zur ordentlichen Revision verpflichtet und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Ott, Pascal Roman, von Basel, in Bottmingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 3'334 Stammanteilen zu je CHF 2.00;
Schaltegger, Till David, von Amlikon-Bissegg, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 3'333 Stammanteilen zu je CHF 2.00;
Vogt, Nico Andreas, von Mandach, in Oftringen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 3'333 Stammanteilen zu je CHF 2.00.
Publication number: HR02-1006070385, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Sportcenter Leuggern AG, in Leuggern, CHE-109.642.949, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2018, Publ. 4099955).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rigo, Renato, von Böttstein, in Böttstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogt, Nico, von Mandach, in Oftringen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gebenstorf];
Rigo, Manuel, von Böttstein, in Ennetbaden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1004738000, Commercial Registry Office Aargau, (400)
FitProQuo GmbH, in Leuggern, CHE-377.039.949, Härdlestrasse 3, 5316 Leuggern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
23.08.2019. 08.10.2019.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen General Management, Human Resources, Marketing und Kommunikation sowie Angebot von Schulungen und Dozieren;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 23.08.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Schmid, Markus, von Ramsen, in Döttingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Sportcenter Leuggern AG (CHE-109.642.949), in Leuggern, Gesellschafterin, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Vogt, Nico, von Mandach, in Gebenstorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.