Dirk Johan Visser
domiciled in Beckenried, from Netherlands Active mandates: Oil & Energy Consulting GmbH Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Dirk Johan Visser", please log in or register free of charge.You are now following "Dirk Johan Visser"
Credit rating You can stay up to date through "Dirk Johan Visser", please log in or register free of charge.You are now following "Dirk Johan Visser"
|
Places where people with the name Dirk Johan Visser live
Sectors in which people with the name Dirk Johan Visser work
Services regarding management consulting
Services regarding management consulting
Private persons with the name Dirk Johan Visser
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Dirk Johan Visser
Publication number: HR02-1005859994, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Oil & Energy Consulting GmbH, bisher in Luzern, CHE-192.366.751, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 181 vom 17.09.2020, Publ. 1004980426).
Statutenänderung:
02.10.2023.
Sitz neu:
Beckenried.
Domizil neu:
Kirchweg 8, 6375 Beckenried.
Zweck neu:
Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Bereich des Projektmanagements von FEED Studien und EPC Projekten von Engineering, Beschaffung, Bau bis zur Inbetriebnahme und Start-Up von ÖI- und petrochemischen Anlagen und erneuerbare Energien (insbesondere Wasserstoff- und Brennstoffzellen). Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Visser, Dirk Johan, niederländischer Staatsangehöriger, in Beckenried, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Emmen].
Publication number: HR02-1004980426, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Visser Oil & Gas Consultancy GmbH, in Luzern, CHE-192.366.751, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2019, Publ. 1004735674).
Statutenänderung:
11.09.2020.
Firma neu:
Oil & Energy Consulting GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Oil & Energy Consulting Ltd liab Co).
Zweck neu:
Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Bereich des Projektmanagements von FEED Studien und EPC Projekten von Engineering, Beschaffung, Bau bis zur Inbetriebnahme und Start-Up von Öl- und petrochemischen Anlagen und erneuerbare Energien (z. B. Wasserstoff- und Brennstoffzellen). Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roos, Martin, von Luzern, in Kriens, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Visser, Dirk Johan, niederländischer Staatsangehöriger, in Emmen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004580140, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Visser Oil & Gas Consultancy GmbH, in Emmen, CHE-192.366.751, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2017, Publ. 3930053).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Visser, Dirk Johan, niederländischer Staatsangehöriger, in Emmen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Erlach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Roos, Martin, von Luzern, in Kriens, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.