Vithusan Vijayakanthan
domiciled in Wichtrach, from Thun Active mandates: Eigertreuhand AG, VK Fit GmbH Connected persons: Marco Marino Apollonio, Inthusan Vijayakanthan You can stay up to date through "Vithusan Vijayakanthan", please log in or register free of charge.You are now following "Vithusan Vijayakanthan"
Credit rating You can stay up to date through "Vithusan Vijayakanthan", please log in or register free of charge.You are now following "Vithusan Vijayakanthan"
|
Places where people with the name Vithusan Vijayakanthan live
Sectors in which people with the name Vithusan Vijayakanthan work
Fiduciary services
Other services in education
Fiduciary services
Other services in education
Private persons with the name Vithusan Vijayakanthan
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Vithusan Vijayakanthan
Publication number: HR02-1005913778, Commercial Registry Office Berne, (36)
Eigertreuhand AG, in Bern, CHE-174.760.481, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 15.01.2021, Publ. 1005074673).
Statutenänderung:
11.12.2023.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Post, mit Telefax oder E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Apollonio, Marco Marino, von Rapperswil (BE), in Unterseen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Vijayakanthan, Vithusan, von Thun, in Wichtrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1005782637, Commercial Registry Office Berne, (36)
VK Fit GmbH (VK Fit Sàrl) (VK Fit Sagl) (VK Fit LLC), in Thun, CHE-313.376.775, Wenger-Weg 3, 3645 Gwatt (Thun), Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.06.2023.
Zweck:
Dienstleistungen im Bereich Fitnesscoaching und Ernährungsberatung sowie damit zusammenhängende Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 26.05.2023, einen Personenwagen SKODA Karoq 2.0 TSI 4x4, wofür 190 Stammanteile zu CHF 1'00.00 ausgegeben werden.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 22.06.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Vijayakanthan, Inthusan, von Thun, in Gwatt (Thun), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Vijayakanthan, Vithusan, von Thun, in Wichtrach, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1005549268, Commercial Registry Office Berne, (36)
Film Monkeys GmbH, in Thun, CHE-365.070.125, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 26 vom 08.02.2021, Publ. 1005094177).
Domizil neu:
Allmendingenstrasse 35, 3608 Thun.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vijayakanthan, Vithusan, von Thun, in Gwatt (Thun), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Logathas, Januthan, von Münsingen, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.