Christian Vifian
domiciled in Niederscherli, from Schwarzenburg Active mandates: Steak'n'Grill Hirschen GmbH in Liquidation, gourmet-delicacy gmbh in Liquidation and more Connected persons: Adrian Kropf, Silvia Wägli, Jolanda Kammermann and more You can stay up to date through "Christian Vifian", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Vifian"
Credit rating You can stay up to date through "Christian Vifian", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Vifian"
|
Places where people with the name Christian Vifian live
Sectors in which people with the name Christian Vifian work
Operation of restaurants
Trading in food products
Trading with recreational products
Services regarding management consulting
University of applied sciences
Operation of restaurants
Trading in food products
Trading with recreational products
Services regarding management consulting
University of applied sciences
Private persons with the name Christian Vifian
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Christian Vifian
Publication number: HR02-1005846558, Commercial Registry Office Berne, (36)
Steak'n'Grill Hirschen GmbH, in Meikirch, CHE-357.858.424, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2021, Publ. 1005114044).
Firma neu:
Steak'n'Grill Hirschen GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.09.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vifian, Christian, von Schwarzenburg, in Niederscherli (Köniz), Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005762363, Commercial Registry Office Berne, (36)
gourmet-delicacy gmbh, in Köniz, CHE-228.872.901, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 181 vom 17.09.2020, Publ. 1004980338).
Firma neu:
gourmet-delicacy gmbh in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.05.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vifian, Christian, von Schwarzenburg, in Niederscherli (Köniz), Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005565862, Commercial Registry Office Berne, (36)
Verein Kaufmännischer Verband Bern, in Bern, CHE-464.688.487, Verein (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2022, Publ. 1005421073).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glaus, Sylvia, von Rüschegg, in Spiez, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Isler, Rudolf, genannt Ruedi, von Lindau, in Saint-Imier, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Linder, Anna Magdalena, von Brienz (BE), in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwaar, Marianna, von Lützelflüh, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vifian, Christian, von Schwarzenburg, in Niederscherli (Köniz), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flückiger, Rudolf, von Huttwil, in Schwarzenburg, Mitglied des Vorstandes, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grimm, Christoph, von Burgdorf, in Burgdorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hilty Haller, Brigitte, von Grabs, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kaeser, Peter Andreas, von Tafers, in Fribourg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kaiser, Mario Gion Alexander, von Leuzigen, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.