Edgar Vieux
domiciled in Muraz (Collombey), from Val-d'Illiez Active mandates: MCV Services Sàrl, Vimecs Sàrl and more Connected persons: Sandrine Vieux-Pittet, Cédric Michel Vieux, Mikaël Vieux and more You can stay up to date through "Edgar Vieux", please log in or register free of charge.You are now following "Edgar Vieux"
Credit rating You can stay up to date through "Edgar Vieux", please log in or register free of charge.You are now following "Edgar Vieux"
|
Places where people with the name Edgar Vieux live
Sectors in which people with the name Edgar Vieux work
Retail trading in fuels (petrol stations)
Management of real estate portfolio properties
Retail trading in fuels (petrol stations)
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Edgar Vieux
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Edgar Vieux
Publication number: HR02-1005917704, Commercial Registry Office Valais, (621)
AFEE SA, à Collombey-Muraz, CHE-388.284.335, société anonyme (No. FOSC 93 du 17.05.2021, Publ. 1005183576).
Nouvelle raison sociale:
AFEE SA en liquidation.
Autre adresse:
c/o Fiduciaire Turin & Associés SA, Place de la Fontaine 9, 1868 Collombey (adresse de liquidation).
Actions:
100 actions nominatives de CHF 1'000.00 [précédemment: 100 actions nominatives de CHF 1'000.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts].
Restriction à la transmissibilité:
Les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions nominatives sont levées de par la loi. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 29.11.2023.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Ecoeur, Charlot, de Val-d'Illiez, à Collombey (Collombey-Muraz), président, avec signature collective à deux;
Felli, Pierre-Alain, de Flums, à Monthey, vice-président, avec signature collective à deux;
Alexandre, Alain, de Monthey, à Massongex, administrateur, avec signature collective à deux;
Carraux, Hervé, de Collombey-Muraz, à Muraz (Collombey-Muraz), administrateur, avec signature collective à deux;
Ecoeur, Raphaël, de Val-d'Illiez, à Collombey (Collombey-Muraz), administrateur, avec signature collective à deux;
Vieux, Edgar, de Val-d'Illiez, à Muraz (Collombey-Muraz), administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Turin, Serge, de Collombey-Muraz, à Blonay - Saint-Légier, administrateur unique, liquidateur, avec signature individuelle.
Publication number: HR02-1005914714, Commercial Registry Office Valais, (621)
MCV Services Sàrl, à Collombey-Muraz, CHE-115.287.331, société à responsabilité limitée (No. FOSC 110 du 09.06.2023, Publ. 1005765528).
Inscription ou modification de personne(s):
Vieux, Edgar, de Val-d'Illiez, à Collombey-Muraz, associé et président des gérants, avec signature collective à trois, pour 100 parts sociales de CHF 100.00;
Vieux, Cédric Michel, de Val-d'Illiez, à Collombey-Muraz, associé et gérant, avec signature collective à trois, pour 50 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00];
Vieux-Pittet, Sandrine, de Val-d'Illiez, à Collombey-Muraz, associée et gérante, avec signature collective à trois, pour 50 parts sociales de CHF 100.00.
Publication number: 1573251, Commercial Registry Office Valais, (621)
Vimecs Sàrl, à Collombey-Muraz, CHE-280.123.366, Rue de la Raffinerie 5b, 1893 Muraz (Collombey).
Autre adresse:
Case postale 8, 1893 Muraz (Collombey). Société à responsabilité limitée (nouvelle inscription).
Date des statuts:
16.06.2014.
But:
achat, vente, gérance d'immeubles (cf statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 16.06.2014, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Vieux, Edgar, de Val-d'Illiez, à Muraz (Collombey-Muraz), associé et président des gérants, avec signature collective à quatre, pour 25 parts sociales de CHF 200.00;
Vieux, Cédric, de Val-d'Illiez, à Muraz (Collombey-Muraz), associé et gérant, avec signature collective à quatre, pour 25 parts sociales de CHF 200.00;
Vieux, Mikael, de Val-d'Illiez, à Muraz (Collombey-Muraz), associé et gérant, avec signature collective à quatre, pour 25 parts sociales de CHF 200.00;
Vieux-Pittet, Sandrine, de Bière, à Muraz (Collombey-Muraz), associée et gérante, avec signature collective à quatre, pour 25 parts sociales de CHF 200.00.