Urs Theodor van Stiphout
domiciled in Oberrohrdorf, from Würenlingen Active mandates: invoitix ag, Scotsmark Capital AG and more Connected persons: Sandro Dorigo, Martin Busenhart, Adam Gishen and more You can stay up to date through "Urs Theodor van Stiphout", please log in or register free of charge.You are now following "Urs Theodor van Stiphout"
Credit rating You can stay up to date through "Urs Theodor van Stiphout", please log in or register free of charge.You are now following "Urs Theodor van Stiphout"
|
Places where people with the name Urs Theodor van Stiphout live
Sectors in which people with the name Urs Theodor van Stiphout work
Operation of other financial institutions
Services regarding management consulting
Religious, political or secular associations
Services for banks and credit institutions
Operation of other financial institutions
Services regarding management consulting
Religious, political or secular associations
Services for banks and credit institutions
Private persons with the name Urs Theodor van Stiphout
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Urs Theodor van Stiphout
Publication number: HR02-1006098058, Commercial Registry Office Aargau, (400)
WORKS & SERVICES SOCIETY AG, in Baden, CHE-184.433.345, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2023, Publ. 1005895724).
Statutenänderung:
12.07.2024.
Firma neu:
F&B Distribution Financing Services AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen betreffend Vertriebsfinanzierung im Lebensmittelsektor. Die Gesellschaft kann zudem Urheberrechte, Patente, Marken und andere Immaterialgüterrechte, technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwerten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van Stiphout, Urs, von Würenlingen, in Oberrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Paul, von Meggen, in Obersiggenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005863312, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
ECHO Partners AG, in Wollerau, CHE-193.488.115, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2023, Publ. 1005744936).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van Stiphout, Urs, von Würenlingen, in Oberrohrdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dubach, Lars, von Luzern, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gassmann, Jules, von Feusisberg, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005824764, Commercial Registry Office Zug, (170)
Finavista AG, in Cham, CHE-114.967.216, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2020, Publ. 1005047729).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van Stiphout, Urs, von Würenlingen, in Oberrohrdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.