Verena Van de Velde
domiciled in Buchs, from Sennwald and Grabs Active mandates: Activ Fahrschule, Jos Van de Velde Connected persons: Jozias Pieter gen. Jos Van de Velde You can stay up to date through "Verena Van de Velde", please log in or register free of charge.You are now following "Verena Van de Velde"
Credit rating You can stay up to date through "Verena Van de Velde", please log in or register free of charge.You are now following "Verena Van de Velde"
|
Places where people with the name Verena Van de Velde live
Sectors in which people with the name Verena Van de Velde work
Other services in education
Other services in education
Private persons with the name Verena Van de Velde
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Verena Van de Velde
Publication number: HR02-1004857099, Commercial Registry Office Zurich, (20)
sm&s gmbh, in Winterthur, CHE-113.078.816, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2018, Publ. 1004451018).
Firma neu:
sm&s gmbh in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.03.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van de Velde, Verena, von Grabs, in Buchs (SG), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004451018, Commercial Registry Office Zurich, (20)
sm&s gmbh, in Winkel, CHE-113.078.816, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2017, Publ. 3665181).
Statutenänderung:
29.08.2018.
Sitz neu:
Winterthur.
Domizil neu:
Wallrütistrasse 71, 8404 Winterthur.
Zweck neu:
Der Gesellschaftszweck umfasst alle Sparten von Marketing, Schulung und den damit verbundenen Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, mit Waren aller Art handeln sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zuber, Urs, von Winterthur und Bichelsee-Balterswil, in Flawil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van de Velde, Verena, von Grabs, in Buchs (SG), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.