Nicolae Ursu
domiciled in Horgen, from Romania Active mandates: Sirius Art Construction GmbH Connected persons: Mona-Laura Ursu You can stay up to date through "Nicolae Ursu", please log in or register free of charge.You are now following "Nicolae Ursu"
Credit rating You can stay up to date through "Nicolae Ursu", please log in or register free of charge.You are now following "Nicolae Ursu"
|
Places where people with the name Nicolae Ursu live
Sectors in which people with the name Nicolae Ursu work
General structural engineering
General structural engineering
Private persons with the name Nicolae Ursu
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Nicolae Ursu
Publication number: HR02-1005811679, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Sirius Art Construction GmbH, in Horgen, CHE-214.832.321, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2023, Publ. 1005651419).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giacomo, Federico, von Vezia, in Dintikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ursu, Nicolae, rumänischer Staatsangehöriger, in Horgen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 199 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR02-1005431095, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Sirius Art Construction GmbH, in Horgen, CHE-214.832.321, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2019, Publ. 1004559410).
Statutenänderung:
14.03.2022.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Baubereich, den Umbau von und Unterhaltsarbeiten an Gebäuden, sowie damit zusammenhängende Dienstleistungen;
sie kann auch als Generalunternehmerin tätig werden. Die Gesellschaft kann ferner Dienstleistungen im Bereich der Planung von Sanitärinstallationen inkl. Bau und Umbauarbeiten im Sanitärbereich, sowie von Unterhalt und Service von Heizungs-, Ölfeuerungs-, Lüftungs-, Klima-, Kälte-, Sanitär- Sprinklerinstallationen und ähnlichen Anlagen erbringen und ausführen. Sie bezweckt auch den Import und Export von Produkten oder Materialien aller Art, insbesondere auch von Sanitärinstallationen und Chemikalien zur Verwendung im genannten Bereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ursu, Nicolae, rumänischer Staatsangehöriger, in Horgen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 199 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Giacomo, Federico, von Vezia, in Dintikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR01-1004559410, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Sirius Art Construction GmbH (Sirius Art Construction Sàrl) (Sirius Art Construction Sagl) (Sirius Art Construction Ltd liab. Co), in Horgen, CHE-214.832.321, Oberdorfstrasse 76, 8810 Horgen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.01.2019.
Zweck:
Dienstleitungen im Bereich Bau, Umbau, Gartenbau und Unterhaltsarbeiten von Gebäuden, sowie damit zusammenhängende Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 22.01.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Ursu, Nicolae, rumänischer Staatsangehöriger, in Horgen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 199 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Ursu, Mona-Laura, rumänische Staatsangehörige, in Horgen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 100.00.