Daniel Uhler
domiciled in Zollikon, from Zürich and Uttwil Active mandates: Renditenhaus AG Connected persons: Patrik Uhler You can stay up to date through "Daniel Uhler", please log in or register free of charge.You are now following "Daniel Uhler"
Credit rating You can stay up to date through "Daniel Uhler", please log in or register free of charge.You are now following "Daniel Uhler"
|
Places where people with the name Daniel Uhler live
Sectors in which people with the name Daniel Uhler work
Management of real estate portfolio properties
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Daniel Uhler
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Daniel Uhler
Publication number: 1244511, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SAXER & UHLER INVEST GmbH, in Winkel, CHE-114.956.738, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2009, S. 39, Publ. 5138408).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Uhler, Daniel, von Zürich und Uttwil, in Zollikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Uhler, Patrik, von Zürich und Uttwil, in Winkel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Saxer, Michael Urs, von Zürich und Hägglingen, in Wallisellen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 1095565, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Edel & Kreativ GmbH, in Zollikon, CH-020.4.038.560-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 180 vom 17.09.2008, S. 17, Publ. 4654868).
Firma neu:
Edel & Kreativ GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.09.2013 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Uhler, Daniel, von Zürich und Uttwil, in Zollikon, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publication number: 5138408, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SAXER & UHLER INVEST GmbH, in Winkel, CH-020.4.040.487-1, Zürichstrasse 25, 8185 Winkel, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.07.2009.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von natürlichen und juristischen Personen in finanziellen, kommerziellen und betriebswirtschaftlichen Belangen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 30'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Gründer vom 07.07.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Saxer, Michael Urs, von Zürich und Hägglingen, in Wallisellen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Uhler, Patrik, von Zürich und Uttwil, in Winkel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Uhler, Daniel, von Zürich und Uttwil, in Zollikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.