Philippe Udressy
domiciled in Muraz (Collombey), from Troistorrents Active mandates: Bati-Plus Constructions Sàrl Connected persons: Kim Patricia Aeschbacher You can stay up to date through "Philippe Udressy", please log in or register free of charge.You are now following "Philippe Udressy"
Credit rating You can stay up to date through "Philippe Udressy", please log in or register free of charge.You are now following "Philippe Udressy"
|
|
Philippe Udressy
domiciled in St-Oyens, from Troistorrents Active mandates: Banque Lombard Odier & Cie SA Connected persons: Mohamed Ali Janoudi, Jean-Marc Audétat, Besnik Saliji and more You can stay up to date through "Philippe Udressy", please log in or register free of charge.You are now following "Philippe Udressy"
Credit rating You can stay up to date through "Philippe Udressy", please log in or register free of charge.You are now following "Philippe Udressy"
|
Places where people with the name Philippe Udressy live
Sectors in which people with the name Philippe Udressy work
General structural engineering
Operation of banks and credit institutions
General structural engineering
Operation of banks and credit institutions
Private persons with the name Philippe Udressy
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Philippe Udressy
Publication number: HR02-1006131792, Commercial Registry Office Valais, (621)
Nati Invest SA, à Val-d'Illiez, CHE-450.697.652, société anonyme (No. FOSC 204 du 20.10.2022, Publ. 1005587852).
Nouvelle adresse:
Chemin des Oiseaux 9, 1873 Val-d'Illiez.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Udressy, Philippe, de Troistorrents, à Collombey-Muraz, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Favre, Heinz Taunui, de Saint-Barthélemy (VD), à Val-d'Illiez, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: président du conseil d'administration, avec signature collective à deux].
Publication number: HR01-1005587852, Commercial Registry Office Valais, (621)
Nati Invest SA, à Val-d'Illiez, CHE-450.697.652, Route de Champéry 22, 1873 Val-d'Illiez, société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
12.10.2022.
But:
La société a pour but la promotion immobilière, ainsi que toutes affaires liées à l'immobilier, à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE, y compris le courtage, l'achat, la vente, l'administration, l'expertise, la location et l'administration de biens mobiliers et immobiliers. Elle peut effectuer toute opération financière ou commerciale, notamment toute opération immobilière, en rapport avec son but ou apte à le favoriser. Elle peut, en outre, créer des succursales en Suisse et à l'étranger, prendre des participations financières, fonder ou financer des entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but.
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
100 actions nominatives de CHF 1'000.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par publication dans la FOSC, par lettre recommandée ou par courriel pour les convocations aux assemblées générales. Selon déclaration du 12.10.2022, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Favre, Heinz Taunui, de Saint-Barthélemy (VD), à Val-d'Illiez, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Udressy, Philippe, de Troistorrents, à Collombey-Muraz, administrateur, avec signature collective à deux.
Publication number: HR02-1004995963, Commercial Registry Office Valais, (621)
Bati-Plus Constructions Sàrl, à Collombey-Muraz, CHE-113.214.137, société à responsabilité limitée (No. FOSC 92 du 13.05.2020, Publ. 1004888941).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Delseth, Gilbert, de Vionnaz, à Illarsaz (Collombey-Muraz), associé et gérant, avec signature individuelle, pour 39 parts sociales de CHF 1'000.00;
Bressoud, Armand, de Vionnaz, à Vionnaz, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00;
Delseth, Maxime, de Vionnaz, à Illarsaz (Collombey-Muraz), associé, sans droit de signature, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Aeschbacher, Kim Patricia, de Eggiwil, à Massongex, associée et présidente des gérants, avec signature collective à deux, pour 50 parts sociales de CHF 1'000.00;
Udressy, Philippe, de Troistorrents, à Collombey-Muraz, gérant, avec signature collective à deux.