Ibrahim Türkmen
domiciled in Reinach, from Turkey Active mandates: ATS Gebäudebewirtschaftung GmbH Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Ibrahim Türkmen", please log in or register free of charge.You are now following "Ibrahim Türkmen"
Credit rating You can stay up to date through "Ibrahim Türkmen", please log in or register free of charge.You are now following "Ibrahim Türkmen"
|
Places where people with the name Ibrahim Türkmen live
Sectors in which people with the name Ibrahim Türkmen work
Facility management
Facility management
Private persons with the name Ibrahim Türkmen
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Ibrahim Türkmen
Publication number: HR02-1005670726, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
ATS Gebäudebewirtschaftung GmbH, bisher in Hunzenschwil, CHE-220.018.197, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2021, Publ. 1005341454).
Statutenänderung:
09.01.2023.
Sitz neu:
Reinach (BL).
Domizil neu:
Niederbergstrasse 1, 4153 Reinach BL.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abaci, Mehmet, türkischer Staatsangehöriger, in Hunzenschwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Türkmen, Ibrahim, türkischer Staatsangehöriger, in Reinach (BL), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR01-1005341454, Commercial Registry Office Aargau, (400)
ATS Gebäudebewirtschaftung GmbH, in Hunzenschwil, CHE-220.018.197, Hauptstrasse 29d, 5502 Hunzenschwil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
29.10.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Gebäudebewirtschaftung, insbesondere Gebäudereinigung, Unterhalt sowie Servicearbeiten im Innenausbau. Weiter bezweckt sie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Baumanagement. Dazu kann die Gesellschaft als General- und Totalunternehmer tätig werden. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung der Gründer vom 29.10.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Abaci, Mehmet, türkischer Staatsangehöriger, in Hunzenschwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Türkmen, Ibrahim, türkischer Staatsangehöriger, in Reinach (BL), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 3297044, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Zaali Transporte + Umzüge GmbH, bisher in Diegten, CH-280.4.005.341-0, Durchführung von Transporten und Umzügen im In- und Ausland, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 189 vom 02.10.2003, S. 4, Publ. 1197492).
Statutenänderung:
10.03.2006.
Sitz neu:
Niederdorf.
Domizil neu:
Dorfgasse 68, 4435 Niederdorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cay, Ali, türkischer Staatsangehöriger, in Diegten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Cay, Güldane, türkische Staatsangehörige, in Diegten, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Öksüz-Uluhan, Ismail, türkischer Staatsangehöriger, in Reinach BL, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--;
Türkmen, Ibrahim, türkischer Staatsangehöriger, in Niederdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.--;
Özkaya, Mehmet, türkischer Staatsangehöriger, in Niederdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.-- [bisher: in Liestal].