Franz Tschümperlin
domiciled in Goldingen, from Schwyz Active mandates: SJB Kempter Fitze AG Connected persons: Daniela Merz, Simon Wiesli, Martin Nydegger and more You can stay up to date through "Franz Tschümperlin", please log in or register free of charge.You are now following "Franz Tschümperlin"
Credit rating You can stay up to date through "Franz Tschümperlin", please log in or register free of charge.You are now following "Franz Tschümperlin"
|
Places where people with the name Franz Tschümperlin live
Sectors in which people with the name Franz Tschümperlin work
Architectural and engineering activities
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Franz Tschümperlin
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Franz Tschümperlin
Publication number: HR02-1005336774, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
MABUKO-Anlagen AG, in Schwyz, CHE-211.935.427, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2020, Publ. 1004919866).
Statutenänderung:
25.10.2021.
Firma neu:
Immo Franz Tschümperlin AG.
Domizil neu:
Käskuchengasse 3, 6430 Schwyz.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf, Vermietung, Unterhalt und Verwaltung von Immobilien in der Schweiz. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen, in der Schweiz, beteiligen, sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene Aktionäre und deren Angehörigen vornehmen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochterunternehmen und Zweigniederlassungen gründen. Sie kann Grundeigentum erwerben, belasten, verwalten und veräussern. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, belasten, verwalten und veräussern. Sie kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens sowie die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuler, Jakob, von Schwyz, in Schwyz, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschümperlin, Andreas, von Schwyz, in Schwyz, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Tschümperlin, Anne Marie, von Schwyz, in Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschümperlin, Christian, von Schwyz, in Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschümperlin, Franz Josef, von Schwyz, in Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschümperlin, Mathias, von Schwyz, in Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschümperlin, Philipp, von Schwyz, in Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ulrich-Tschümperlin, Rebecca, von Schwyz, in Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3507741, Commercial Registry Office Aargau, (400)
BOSEC SECURITY AG, in Oberrohrdorf, CHE-140.638.356, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2016, Publ. 3063689).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschümperlin, Franziska, von Schwyz, in Rudolfstetten-Friedlisberg, mit Einzelprokura.
Publication number: 1990973, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Kraftwerk Feusisberg AG, in Feusisberg, CHE-100.343.624, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2014, Publ. 1395431).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kälin, Richard, von Einsiedeln, in Wilen SZ, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hänggi, Thomas, von Meltingen, in Schindellegi, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tschümperlin, Franz, von Schwyz, in Bäch SZ, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flühler, Beat, von Stans, in Schindellegi, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Föllmi, Diego, von Feusisberg, in Hurden, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rhyner, Urs, von Schönenberg ZH, in Feusisberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kümmerli, Peter, von Magden, in Einsiedeln, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Helfenstein, Stefan, von Sempach, in Wollerau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.