Gabriela Gertrud Treier
domiciled in Fislisbach, from Wölflinswil Active mandates: Rössli Treier Immobilien AG Connected persons: Frieda Hilda Treier, Ralph Urs Treier You can stay up to date through "Gabriela Gertrud Treier", please log in or register free of charge.You are now following "Gabriela Gertrud Treier"
Credit rating You can stay up to date through "Gabriela Gertrud Treier", please log in or register free of charge.You are now following "Gabriela Gertrud Treier"
|
Places where people with the name Gabriela Gertrud Treier live
Sectors in which people with the name Gabriela Gertrud Treier work
Management of real estate portfolio properties
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Gabriela Gertrud Treier
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Gabriela Gertrud Treier
Publication number: HR02-1005133484, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Pneu Treier AG, in Fislisbach, CHE-113.000.323, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2007, S.2, Publ. 3991068).
Statutenänderung:
11.03.2021. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 11.03.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
K-Vis GmbH (CHE-108.575.204), in Baden, Revisionsstelle;
Treier, Gabriela, von Wölflinswil, in Oberrohrdorf, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004604189, Commercial Registry Office Zug, (170)
me gusta Gastro AG, in Zug, CHE-463.179.007, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2017, Publ. 3931017).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weissböck, Holger, von Trubschachen, in Oberägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treier, Gabriela, von Wölflinswil, in Fislisbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petrus, Fehmi, von Obersiggenthal, in Obersiggenthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Konutgan, Stefan, von Gebenstorf, in Gebenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Özmen, Josef, von Rothrist, in Gebenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3931017, Commercial Registry Office Zug, (170)
me gusta Gastro AG, in Zug, CHE-463.179.007, Alpenstrasse 14, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
06.12.2017.
Weitere Adressen:
Am Gstühlplatz 1, 5400 Baden.
Zweck:
Betrieb von Gastwirtschaftsbetrieben, Take Aways, Caterings und Handel mit Waren aller Art sowie Organisation und Durchführung von Festwirtschaften, Events, Veranstaltungen und ähnlichen Anlässen sowie Erbringung von Dienstleistungen in diesen Bereichen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 06.12.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Weissböck, Holger, von Trubschachen, in Oberägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treier, Gabriela, von Wölflinswil, in Fislisbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.