Nathalie Traversini
domiciled in Chamby, from Montreux Active mandates: Semadeni Immobilier SA Connected persons: Yves Semadeni You can stay up to date through "Nathalie Traversini", please log in or register free of charge.You are now following "Nathalie Traversini"
Credit rating You can stay up to date through "Nathalie Traversini", please log in or register free of charge.You are now following "Nathalie Traversini"
|
Places where people with the name Nathalie Traversini live
Sectors in which people with the name Nathalie Traversini work
Management of real estate portfolio properties
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Nathalie Traversini
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Nathalie Traversini
Publication number: HR02-1006058562, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
ES Beteiligungen AG, bisher in Muri bei Bern, CHE-115.298.688, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2023, Publ. 1005799927).
Statutenänderung:
07.06.2024.
Firma neu:
ESP 2 AG.
Sitz neu:
Gerlafingen.
Domizil neu:
bei Roger Käsermann, Gewerbestrasse 18, 4563 Gerlafingen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung betreffend die Sacheinlage bei der Gründung der Gesellschaft vom 09.12.2009 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 09.12.2009 300 voll liberierte Namenaktien (Stimmrechtsaktien) zu CHF 100.00 der Elepress AG (CH-092.3.001.555-5), in Muri bei Bern, wofür 30 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Semadeni, Yves , von Poschiavo, in La Tour-de-Peilz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Traversini, Nathalie, von Montreux, in Chamby (Montreux), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balz, Daniel Rudolf, von Langnau im Emmental, in Wohlen bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005268683, Commercial Registry Office Berne, (36)
Semadeni Immobilien AG, in Muri bei Bern, CHE-115.780.324, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2020, Publ. 1004925044).
Domizil neu:
Worbstrasse 221, 3073 Gümligen. [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Gründers vom 18.06.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Semadeni, Eduard, von Poschiavo, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Traversini, Nathalie, von Montreux, in Chamby (Montreux), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Semadeni, Yves, von Poschiavo, in La Tour-de-Peilz, Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Semadeni, Yves , in Chamby (Montreux), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cathomen + Partner Treuhandgesellschaft (CHE-109.455.962), in Steffisburg, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1005268664, Commercial Registry Office Berne, (36)
ES Beteiligungen AG, in Muri bei Bern, CHE-115.298.688, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2013, S.0, Publ. 7061484). [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Gründers vom 09.12.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Semadeni, Eduard, von Poschiavo, in Gümligen (Muri bei Bern), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Semadeni, Yves , von Poschiavo, in La Tour-de-Peilz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Chamby (Montreux), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Traversini, Nathalie, von Montreux, in Chamby (Montreux), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cathomen + Partner Treuhandgesellschaft (CHE-109.455.962), in Steffisburg, Revisionsstelle.