Filip Tratar
domiciled in Wädenswil, from Regensdorf Active mandates: Quinz AG in Liquidation Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Filip Tratar", please log in or register free of charge.You are now following "Filip Tratar"
Credit rating You can stay up to date through "Filip Tratar", please log in or register free of charge.You are now following "Filip Tratar"
|
Places where people with the name Filip Tratar live
Sectors in which people with the name Filip Tratar work
Trading with various goods
Trading with various goods
Private persons with the name Filip Tratar
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Filip Tratar
Publication number: HR02-1006119366, Commercial Registry Office Zug, (170)
Quinz AG, in Zug, CHE-114.370.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2023, Publ. 1005766194).
Firma neu:
Quinz AG in Liquidation.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.08.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tratar, Filip, von Regensdorf, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004996561, Commercial Registry Office Zug, (170)
Panasonic Industry Switzerland AG, in Risch, CHE-107.821.843, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 02.04.2020, Publ. 1004864630).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tratar, Filip, von Regensdorf, in Wädenswil, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Deloitte AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kammerer, Rudolf, deutscher Staatsangehöriger, in Höhenkirchen-Siegertsbrunn (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Brunnthal (DE)];
Eberle, Andreas, von Einsiedeln, in Oberägeri, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
MSZ Group AG Zug (CHE-114.292.387), in Zug, Revisionsstelle.
Publication number: 6801178, Commercial Registry Office Zug, (170)
Panasonic Electric Works Schweiz AG, in Risch, CH-170.3.012.287-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2011, S. 0, Publ. 6308394).
Statutenänderung:
25.06.2012.
Zweck neu:
Kauf, Verkauf und Vermittlung von Produkten aller Art, insbesondere der Panasonic Corporation, Japan, sowie Vertretung der Interessen des Panasonic-Konzerns auf dem schweizerischen Markt;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Züger, Hanspeter, von Glarus, in Glarus Nord, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Glarus, in Mollis, Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift und Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Bauer, Willy, von Steckborn, in Oberägeri, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien];
Tratar, Filip, von Regensdorf, in Wädenswil, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.