Sandra Tonet-Frei
domiciled in Zürich, from Zürich Active mandates: J. Frei Beteiligungs AG, Frei Wildbach Holding AG Connected persons: Christian Frei, Bruna Frei-Barozzi, Andreas Frei and more You can stay up to date through "Sandra Tonet-Frei", please log in or register free of charge.You are now following "Sandra Tonet-Frei"
Credit rating You can stay up to date through "Sandra Tonet-Frei", please log in or register free of charge.You are now following "Sandra Tonet-Frei"
|
Places where people with the name Sandra Tonet-Frei live
Sectors in which people with the name Sandra Tonet-Frei work
Operation of other financial institutions
Operation of other financial institutions
Private persons with the name Sandra Tonet-Frei
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Sandra Tonet-Frei
Publication number: HR02-1006096596, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 141 vom 23.07.2024 publizierten TR-Eintrags Nr. 31'892 vom 18.07.2024 J. Frei Beteiligungs AG, in Zürich, CHE-109.599.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2024, Publ. 1006091097).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tonet-Frei, Sandra, von Zürich, in Zürich, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1006091097, Commercial Registry Office Zurich, (20)
J. Frei Beteiligungs AG, in Zürich, CHE-109.599.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2022, Publ. 1005538970).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Karl, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tonet-Frei, Sandra, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2253875, Commercial Registry Office Zurich, (20)
J. Frei Beteiligungs AG, in Zürich, CHE-109.599.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2007, S. 26, Publ. 3959804).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hanselmann-Frei, Rita, von Zürich, in Zollikon, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Christian, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Karl, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Frei, Andreas, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei-Barozzi, Bruna, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tonet-Frei, Sandra, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuhn Treuhand AG (CHE-107.823.374), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Kuhn Treuhand AG].