Maja Tobler Zuber
domiciled in Haldenstein, from Rehetobel Active mandates: OMA Immobilien AG, Tobler Landschaftsarchitekten AG Connected persons: Olivier Zuber You can stay up to date through "Maja Tobler Zuber", please log in or register free of charge.You are now following "Maja Tobler Zuber"
Credit rating You can stay up to date through "Maja Tobler Zuber", please log in or register free of charge.You are now following "Maja Tobler Zuber"
|
Places where people with the name Maja Tobler Zuber live
Sectors in which people with the name Maja Tobler Zuber work
Management of real estate portfolio properties
Architectural and engineering activities
Management of real estate portfolio properties
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Maja Tobler Zuber
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Maja Tobler Zuber
Publication number: HR02-1005273954, Commercial Registry Office Graubünden
Tobler Landschaftsarchitekten AG, in Chur, CHE-113.328.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2021, Publ. 1005084948).
Statutenänderung:
13.08.2021.
Sitz neu:
Tamins.
Domizil neu:
Trinserstrasse 13, 7015 Tamins.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tobler, Maja, von Rehetobel, in Chur, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Haldenstein]. [Wohnsitzänderung infolge Gemeindefusion].
Publication number: 1165479, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
TAZZAROSSA AG, in Chur, CH-350.3.011.425-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 12.06.2012, Publ. 6714466). [bisher: Weitere Adresse: Badenerstrasse 571, 8048 Zürich.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bundi, Martin, von Castrisch und Sagogn, in Trin Mulin (Trin), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brändli, Marcel, von Eschenbach SG, in Grüsch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tobler Zuber, Maja, von Rehetobel, in Haldenstein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zuber, Olivier, von Wil SG, in Haldenstein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Loesch, Dirk Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Maschwanden, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Unterlunkhofen, Vizepräsident und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1134355, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
OMA Immobilien AG, in Domat/Ems, CH-350.3.011.776-4, Churerstrasse, 7013 Domat/Ems, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
11.10.2013.
Zweck:
Der Erwerb, die Überbauung, die Renovation, die Verwaltung, die Vermietung und der Verkauf von Grundstücken;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Aktien:
150 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 11.10.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Zuber, Olivier, von Wil SG, in Haldenstein, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Tobler Zuber, Maja, von Rehetobel, in Haldenstein, Mitglied, mit Einzelunterschrift.