Swen Tobler
domiciled in Bäretswil, from Pfäffikon Active mandates: The Box Fitness GmbH, Generali Personenversicherungen AG and more Connected persons: Ralph Staub, Katrin Sigg, Michèle Vögeli and more You can stay up to date through "Swen Tobler", please log in or register free of charge.You are now following "Swen Tobler"
Credit rating You can stay up to date through "Swen Tobler", please log in or register free of charge.You are now following "Swen Tobler"
|
Places where people with the name Swen Tobler live
Sectors in which people with the name Swen Tobler work
Sport services
Operation of an insurance company
Operation of general healthcare facilities
Trading with various goods
Sport services
Operation of an insurance company
Operation of general healthcare facilities
Trading with various goods
Private persons with the name Swen Tobler
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Swen Tobler
Publication number: HR02-1006124619, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Rocketrade GmbH, in Thalwil, CHE-104.813.853, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2021, Publ. 1005272022).
Statutenänderung:
02.08.2024. 03.09.2024.
Sitz neu:
Bäretswil.
Domizil neu:
c/o Swen Tobler, Im Mülichram 10, 8344 Bäretswil. [Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten ist aufgehoben.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Altorfer, Roger, von Brütten, in Thalwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tobler, Swen, von Pfäffikon, in Bäretswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Wetzikon (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR01-1005782417, Commercial Registry Office Zurich, (20)
The Box Fitness GmbH, in Illnau-Effretikon, CHE-215.089.369, Vogelsangstrasse 28, 8307 Effretikon, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
09.06.2023.
Zweck:
Betreiben eines Funktional Fitness. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per Email. Gemäss Erklärung vom 09.06.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Tobler, Swen, von Pfäffikon, in Bäretswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Sigg, Katrin, von Ossingen, in Fehraltorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Staub, Ralph, von Sevelen, in Fehraltorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Tobler, Michaela, von Pfäffikon, in Bäretswil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Vögeli, Michèle, von Wil (ZH), in Illnau-Effretikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1005609573, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Generali Personenversicherungen AG, in Adliswil, CHE-105.839.849, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2022, Publ. 1005547175).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bolt, Martin, von Hemberg, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boni, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Consigli, Raffaello Gino Giuseppe, von Genève, in Meinier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Conti, Cristiano, von Graben, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Daratos, Andreas Spyridon, von Rheinwald, in Oberentfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fessler, Cornelia, österreichische Staatsangehörige, in Feusisberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Shaffir, Claudia, deutsche Staatsangehörige, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tobler, Swen, von Pfäffikon, in Bäretswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.