Albert Tobler
domiciled in Rehetobel, from Wolfhalden Active mandates: Technica Agro + Kran GmbH Connected persons: Susanne Tobler You can stay up to date through "Albert Tobler", please log in or register free of charge.You are now following "Albert Tobler"
Credit rating You can stay up to date through "Albert Tobler", please log in or register free of charge.You are now following "Albert Tobler"
|
Places where people with the name Albert Tobler live
Sectors in which people with the name Albert Tobler work
Trading with machines
Trading with machines
Private persons with the name Albert Tobler
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Albert Tobler
Publication number: HR02-1005868538, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
TECHNICA Kran AG, in Giswil, CHE-278.479.434, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2023, Publ. 1005781442).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tobler, Albert, von Wolfhalden, in Rehetobel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1005345449, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
TECHNICA Kran AG, in Giswil, CHE-278.479.434, Industriestrasse 19, 6074 Giswil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
24.11.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Verkauf, die Vermietung, das Ausführen von Service- und Reparaturleistungen sowie die Herstellung, die Modifikation und den Handel mit Krananlagen, Fahrzeugen, Geräten und Maschinen aller Art sowie Ersatzteilen und Zubehör. Weiter bezweckt die Gesellschaft die Konstruktion und die Herstellung von Metallbauten sowie die Ausführung von Transporten aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie kommerzielle und finanzielle Transaktionen durchführen, mit denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Sie kann Lizenzen, Patente, Erfindungen, Verfahren, Urheberrechte, Marken und andere Immaterialgüterrechte sowie Beteiligungen erwerben, verwalten, verwerten und veräussern. Sie kann weiter Wertschriften und Liegenschaften erwerben, verwalten, belasten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt nach der Gründung die Gesellschaft "TECHNICA Agro + Kran GmbH" (CHE-105.304.063) mit Sitz in Rebstein SG, das Inventar gemäss separater Liste und Fahrzeuge gemäss eines noch zu erstellenden Vertrages zum Preis von maximal CHF 1'525'000.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Gründererklärung vom 24.11.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Abächerli, Marco, von Giswil, in Giswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Abächerli, Fabio, von Giswil, in Giswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tobler, Albert, von Wolfhalden, in Rehetobel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3185045, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Ilg & Köstli AG, in Steckborn, CHE-114.658.643, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 18.03.2016, Publ. 2732459).
Statutenänderung:
22.11.2016.
Aktien neu:
25'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) und 7'500 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tobler, Albert, von Rehetobel, in Hörhausen (Homburg), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Emil, von Mammern, in Eschenz, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].