Marcel Thurnheer
domiciled in St. Margarethen TG, from Berneck Active mandates: Fried - Baum Haustierkrematorium GmbH Connected persons: Ursula Thurnheer-Gähwiler You can stay up to date through "Marcel Thurnheer", please log in or register free of charge.You are now following "Marcel Thurnheer"
Credit rating You can stay up to date through "Marcel Thurnheer", please log in or register free of charge.You are now following "Marcel Thurnheer"
|
Places where people with the name Marcel Thurnheer live
Sectors in which people with the name Marcel Thurnheer work
Waste collection, treatment and disposal
Waste collection, treatment and disposal
Private persons with the name Marcel Thurnheer
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Marcel Thurnheer
Publication number: HR02-1004669212, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Fidan Service GmbH, bisher in Oberuzwil, CHE-115.249.052, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2011, Publ. 6435980).
Statutenänderung:
26.06.2019.
Firma neu:
FriedBaum Tierkrematorium GmbH.
Sitz neu:
Egnach.
Domizil neu:
Langgreut 15, 9322 Egnach.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die würdevolle Einäscherung und Bestattung von verstorbenen Haustieren sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen sowie den Handel mit Gütern jeglicher Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thurnheer, Marcel, von Berneck, in St. Margarethen TG (Münchwilen TG), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bergundthal, Werner, von Schüpfen, in Oberuzwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Renato, von Auw, in Egnach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 3982637, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Thurnheer Bau- und Gartenservice GmbH, in Berneck, CHE-116.224.681, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2010, S. 12, Publ. 5908484).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thurnheer, Marcel, von Berneck, in Berneck, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Thurnheer, Brigitte, von Berneck, in Berneck, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köppel, Alfred, von Widnau, in Widnau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 6457776, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Fried - Baum Haustierkrematorium GmbH, in Münchwilen TG, CH-440.4.025.679-5, Fabrikwies 19, 9543 St. Margarethen TG, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
08.12.2011.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die würdevolle Einäscherung und Bestattung von verstorbenen Haustieren sowie aller damit verbundenen Dienstleistungen, wie Transport und Handel mit Gütern jeglicher Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 08.12.2011 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Thurnheer-Gähwiler, Ursula, von Berneck, in St. Margarethen TG (Münchwilen TG), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Thurnheer, Marcel, von Berneck, in St. Margarethen TG (Münchwilen TG), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.