Stefanie Thomann
domiciled in Riehen, from Basel Active mandates: Banado AG, Frischer AG and more Connected persons: Mathieu Quartier-dit-Maire, Mathieu Quartier-dit-Maire, Peter Toni Weber and more You can stay up to date through "Stefanie Thomann", please log in or register free of charge.You are now following "Stefanie Thomann"
Credit rating You can stay up to date through "Stefanie Thomann", please log in or register free of charge.You are now following "Stefanie Thomann"
|
Places where people with the name Stefanie Thomann live
Sectors in which people with the name Stefanie Thomann work
Trading in food products
Operation of investment companies
Services regarding management consulting
Sport services
Operation of restaurants
Trading in food products
Operation of investment companies
Services regarding management consulting
Sport services
Operation of restaurants
Private persons with the name Stefanie Thomann
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Stefanie Thomann
Publication number: HR02-1006092742, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Banado AG, in Aesch (BL), CHE-102.141.238, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2024, Publ. 1005929211).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häner, Markus, von Dornach, in Reinach (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Häner, Philip, von Dornach, in Olten, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Quartier-dit-Maire, Mathieu, von Le Locle, in Montreux, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thomann, Stefanie, von Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005957433, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Frischer AG, in Birsfelden, CHE-395.906.018, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2023, Publ. 1005900064).
Statutenänderung:
31.01.2024.
Aktienkapital neu:
CHF 320'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 320'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
3'200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals vom 31.01.2024.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, E-Mail oder eine vom Verwaltungsrat bezeichnete elektronische Kommunikationsplattform an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Veröffentlichung im Publikationsorgan vornehmen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Avert, Cédric, von Courtepin, in Penthalaz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Quartier-dit-Maire, Mathieu, von Le Locle, in Montreux, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thomann, Stefanie, von Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Peter Toni, von Luzern, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1005731532, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
EHC Basel Holding AG, in Basel, CHE-462.703.733, c/o Confides AG, Birsigstrasse 50, 4054 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
18.04.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Verwalten von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Dienstleistungen insbesondere im Management-, Marketing-, Unternehmensberatungs-, Finanz- und Administrationsbereich für Gesellschaften und Vereine erbringen, die mit ihr ideell oder wirtschaftlich verbunden sind. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zu fördern, wie beispielsweise im In- und Ausland Unternehmungen aller Art, Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten, nutzen, belasten und veräussern, Zweigniederlassungen und Agenturen begründen sowie Kredite gewähren, Kapitalien verwalten und Garantien zugunsten von verbundenen Gesellschaften stellen. Die Gesellschaft kann Gesellschaften und Vereinen, die mit ihr ideell oder wirtschaftlich verbunden sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.
Aktienkapital:
CHF 110'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 110'000.00.
Aktien:
110'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, E-Mail oder eine vom Verwaltungsrat bezeichnete elektronische Kommunikationsplattform an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Veröffentlichung im Publikationsorgan vornehmen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 18.04.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Thomann, Stefanie, von Basel, in Riehen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Milos, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rey, Andreas, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riner, Daniel, von Herznach-Ueken, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.