Yoe D. Thoeng
domiciled in Uitikon Waldegg, from Netherlands Active mandates: Thoeng & Cutler GmbH Connected persons: Sandra J. Cutler You can stay up to date through "Yoe D. Thoeng", please log in or register free of charge.You are now following "Yoe D. Thoeng"
Credit rating You can stay up to date through "Yoe D. Thoeng", please log in or register free of charge.You are now following "Yoe D. Thoeng"
|
Places where people with the name Yoe D. Thoeng live
Sectors in which people with the name Yoe D. Thoeng work
IT services
IT services
Private persons with the name Yoe D. Thoeng
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Yoe D. Thoeng
Publication number: HR02-1005734159, Commercial Registry Office Zurich, (20)
InterCigars SA, bisher in Appenzell, CHE-101.640.763, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2015, Publ. 2100787).
Statutenänderung:
22.03.2023.
Sitz neu:
Küsnacht (ZH).
Domizil neu:
c/o MTN Treuhand AG, Obere Heslibachstrasse 8, 8700 Küsnacht ZH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Tabakwaren, Spirituosen, Kolonialwaren und «Luxusgütern/Genussmitteln» aller Art, einschliesslich deren Rohstoffe und Zubehörprodukte. Insbesondere den Import/Export, sowie den internationalen Vertrieb von Premiumcigarren und deren Komplementärprodukten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thoeng, Yoe Djien, niederländischer Staatsangehöriger, in Uitikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Inauen-Manser, Emil, von Appenzell, in Schlatt-Haslen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mäder, Raphaël, von Mörschwil, in Wil (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6054010, Commercial Registry Office Appenzell I. Rh., (310)
Bisil AG, in Appenzell, CH-310.3.000.696-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 27.07.2009, S. 3, Publ. 5160698).
Statutenänderung:
23.02.2011.
Firma neu:
InterCigars SA.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Tabakwaren, Spirituosen, Kolonialwaren und 'Luxusgütern/Genussmitteln' aller Art (einschliesslich deren Rohstoffe und Zubehörprodukte);
insbesondere der Import/Export, sowie der internationale Vertrieb von Premiumcigarren und deren Komplementärprodukten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Liegenschaften kaufen und verkaufen und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, sowie Liegenschaften im In- und Ausland erwerben und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neff, Sibille, von Appenzell, in Appenzell, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thoeng, Yoe Djien, niederländischer Staatsangehöriger, in Uitikon Waldegg (Uitikon), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Inauen-Manser, Emil, von Appenzell, in Appenzell (Schwende), Mitglied, mit Einzelunterschrift.