Philippe Michel Thiévent
domiciled in Porrentruy, from Le Noirmont Active mandates: Thiévent et Gerber S.A., TG Group SA Connected persons: Real Gerber, Real Gerber You can stay up to date through "Philippe Michel Thiévent", please log in or register free of charge.You are now following "Philippe Michel Thiévent"
Credit rating You can stay up to date through "Philippe Michel Thiévent", please log in or register free of charge.You are now following "Philippe Michel Thiévent"
|
Places where people with the name Philippe Michel Thiévent live
Sectors in which people with the name Philippe Michel Thiévent work
Production and processing of wooden goods
Operation of investment companies
Production and processing of wooden goods
Operation of investment companies
Private persons with the name Philippe Michel Thiévent
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Philippe Michel Thiévent
Publication number: HR02-1004450870, Commercial Registry Office Jura, (670)
S.I. Gutiger S.A., à Courtedoux, CHE-102.122.910, société anonyme (No. FOSC 32 du 17.02.2009, Publ. 4885000).
Nouvelle raison sociale:
S.I. Gutiger S.A. en liquidation.
Nouvelle adresse:
c/o Thiévent et Gerber S.A., Bas des Combes 124B, 2905 Courtedoux. Suivant procès-verbal authentique de son assemblée générale du 03.09.2018, la société a décidé sa dissolution.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Gerber, Roland, de Langnau im Emmental, à Courtedoux, président du conseil, avec signature collective à deux;
Thiévent, Dominique, de Le Noirmont, à Courtedoux, secrétaire du conseil, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Thiévent, Philippe Michel, de Le Noirmont, à Porrentruy, liquidateur, avec signature individuelle.
Publication number: 3897509, Commercial Registry Office Jura, (670)
Thiévent et Gerber S.A., à Courtedoux, CHE-107.884.134, société anonyme (No. FOSC 36 du 23.02.2009, Publ. 4894046).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Gerber, Roland, de Langnau im Emmental, à Courtedoux, président, avec signature collective à deux;
Thiévent, Dominique, de Le Noirmont, à Courgenay, secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Gerber, Real, de Langnau im Emmental, à Courtedoux, président du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Thiévent, Philippe Michel, de Le Noirmont, à Porrentruy, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Publication number: 3606015, Commercial Registry Office Jura, (670)
TG Group SA, à Courtedoux, CHE-207.092.197, Rue du Creugenat 124 E, 2905 Courtedoux, société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
22.06.2017.
But:
Toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans toute entreprise ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations. La société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apports, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 50'000.00.
Actions:
1'000 actions nominatives de CHF 100.00.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par lettre ou par courriel.
Restriction à la transmissibilité:
Restriction à la transmissibilité des actions nominatives: selon statuts. Selon déclaration du 22.06.2017, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Thiévent, Philippe Michel, de Le Noirmont, à Porrentruy, président du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Gerber, Real, de Langnau im Emmental, à Courtedoux, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle.