Christian Theus
domiciled in Bonaduz, from Domat/Ems Active mandates: FOSER AKTIENGESELLSCHAFT, Foser Kies- und Beton AG and more Connected persons: Tobias Fabian Laternser, Marcel Ender, Raphael Gabriel Casutt and more You can stay up to date through "Christian Theus", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Theus"
Credit rating You can stay up to date through "Christian Theus", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Theus"
|
|
Christian Theus
domiciled in Trimmis, from Domat/Ems Active mandates: Zahn-Labor Theus GmbH Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Christian Theus", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Theus"
Credit rating You can stay up to date through "Christian Theus", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Theus"
|
Places where people with the name Christian Theus live
Sectors in which people with the name Christian Theus work
Road, railway and tunnel construction
Manufacturing and processing of building material and goods thereof
Operation of medical and dental practices
Road, railway and tunnel construction
Manufacturing and processing of building material and goods thereof
Operation of medical and dental practices
Private persons with the name Christian Theus
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Christian Theus
Publication number: HR02-1005927903, Commercial Registry Office Graubünden
Zahnarztpraxis Tuma Platta GmbH, in Domat/Ems, CHE-114.376.015, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2014, S.0, Publ. 1307975).
Statutenänderung:
20.12.2023.
Firma neu:
Zahn-Labor Theus GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Zahntechnik-Labors. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 24.06.2008 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des nicht im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Christian Theus Zahntechnik, in Domat/Ems, gemäss Vertrag vom 24.06.2008 und Bilanz per 31.12.2007 mit Aktiven von CHF 148'418.66 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 89'035.66, wofür 200 Stammanteile zu CHF 100.-- ausgegeben und CHF 39'383.-- als Forderung gutgeschrieben werden.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Theus, Christian, von Domat/Ems, in Trimmis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Domat/Ems].
Publication number: HR02-1005845893, Commercial Registry Office Graubünden
Stadthalle Chur AG, in Chur, CHE-103.326.881, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2022, Publ. 1005594936).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Theus, Christian, von Domat/Ems, in Bonaduz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Engel, Marco, von Langwies, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cannabona, Renzo, von Chur, in Bülach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005680393, Commercial Registry Office Graubünden
Verein Die Rheinschlucht / Ruinaulta, in Safiental, CHE-115.769.216, Verein (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2018, Publ. 4404113).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Theus, Christian, von Domat/Ems, in Bonaduz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Hafner, Gerold, von Thalwil, in Ilanz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Ragettli, Dr. Thomas, von Flims, in Flims Dorf (Flims), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Stucki, Käthi, von Konolfingen, in Valendas, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Martin, von Untervaz, in Flims, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Capeder, Martin, von Ilanz/Glion, in Ilanz/Glion, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Herger, Stefan, von Attinghausen, in Bonaduz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Pedrolini, Jean Claude, von Zürich, in Safiental, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Rietmann, Jean Marc, von St. Gallen, in Trin, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.