Sutanai Tanyavech
domiciled in Tägerwilen, from Thailand Active mandates: sysx GmbH, HDT Elektro GmbH Connected persons: Michael Mark Siegrist, Ikmet Durmisi You can stay up to date through "Sutanai Tanyavech", please log in or register free of charge.You are now following "Sutanai Tanyavech"
Credit rating You can stay up to date through "Sutanai Tanyavech", please log in or register free of charge.You are now following "Sutanai Tanyavech"
|
Places where people with the name Sutanai Tanyavech live
Sectors in which people with the name Sutanai Tanyavech work
IT services
Other construction
IT services
Other construction
Private persons with the name Sutanai Tanyavech
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Sutanai Tanyavech
Publication number: HR02-1005102240, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
HDT Elektro GmbH, in Tägerwilen, CHE-310.064.931, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2018, Publ. 4302695).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hartmann, Ralf, von Luzein, in Kreuzlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Durmisi, Ikmet, nordmazedonischer Staatsangehöriger, in Tägerwilen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mazedonischer Staatsangehöriger, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Tanyavech, Sutanai, thailändischer Staatsangehöriger, in Tägerwilen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: HR01-1004986309, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
sysx GmbH, in Kreuzlingen, CHE-447.202.263, Emmishoferstrasse 7, 8280 Kreuzlingen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
21.09.2020.
Zweck:
Erbringen von Dienstleistungen und Handel mit Hard- und Softwareprodukten im Informatikbereich, insbesondere die Konzeption, Realisierung und Einführung, sowie den Betrieb und Unterhalt von IT-Umgebungen und technischen Lösungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 21'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 21.09.2020 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Siegrist, Michael Mark, von Kemmental, in Kreuzlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Tanyavech, Sutanai, thailändischer Staatsangehöriger, in Tägerwilen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 4266911, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Durmisi Elektro GmbH, in Tägerwilen, CHE-310.064.931, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2017, Publ. 3550467).
Statutenänderung:
08.05.2018.
Firma neu:
HDT Elektro GmbH.
Stammkapital neu:
CHF 21'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Durmisi, Ikmet, mazedonischer Staatsangehöriger, in Tägerwilen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Hartmann, Ralf, von Luzein, in Kreuzlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Tanyavech, Sutanai, thailändischer Staatsangehöriger, in Tägerwilen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.