Priska Tanner
domiciled in Zizers, from Maienfeld Active mandates: Pensionskasse der Scania Schweiz AG Connected persons: Francesco Romano, Urs Steiner, Dominik Schärer and more You can stay up to date through "Priska Tanner", please log in or register free of charge.You are now following "Priska Tanner"
Credit rating You can stay up to date through "Priska Tanner", please log in or register free of charge.You are now following "Priska Tanner"
|
Places where people with the name Priska Tanner live
Sectors in which people with the name Priska Tanner work
Business management and administration
Business management and administration
Private persons with the name Priska Tanner
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Priska Tanner
Publication number: HR02-1005874713, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pensionskasse der Scania Schweiz AG, in Kloten, CHE-109.735.657, Stiftung (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2022, Publ. 1005534593).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hug, Ursula, von Wuppenau, in Winterthur, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Pascal, von Stetten (AG), in Wiesendangen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kohler, Florian, von Sumiswald, in Rubigen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Urs, von Zürich, in Flaach, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Romano, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schärer, Dominik, von Thunstetten, in Zofingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tanner, Priska, von Maienfeld, in Zizers, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1005618979, Commercial Registry Office Zurich, (20)
CP Eventservices AG, in Rafz, CHE-154.127.004, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2021, Publ. 1005289454). Gemäss Erklärung vom 22.11.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brüngger, Adrian, von Volketswil, in Henggart, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Panarex Revisions + Treuhand AG (CHE-103.756.767), in Kloten, Revisionsstelle;
Tanner, Priska, von Interlaken, in Rüdlingen, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Christian, von Luzern, in Schlatt (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Tanner, Andreas, von Bühler, in Rüdlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005289454, Commercial Registry Office Zurich, (20)
CP Eventservices AG, in Rafz, CHE-154.127.004, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2020, Publ. 1004799343).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gwerder, Michael, von Zürich, in Eglisau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tanner, Andreas, von Bühler, in Rüdlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Berg am Irchel];
Tanner, Priska, von Interlaken, in Rüdlingen, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hüntwangen].