Gaby Tanner
domiciled in Sattel, from Eriswil Active mandates: Sport- und Freizeitclub Universitätsspital Zürich (SFC-USZ) Connected persons: Caroline Schwegler, Peter Mugglin You can stay up to date through "Gaby Tanner", please log in or register free of charge.You are now following "Gaby Tanner"
Credit rating You can stay up to date through "Gaby Tanner", please log in or register free of charge.You are now following "Gaby Tanner"
|
Places where people with the name Gaby Tanner live
Sectors in which people with the name Gaby Tanner work
Sport services
Sport services
Private persons with the name Gaby Tanner
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Gaby Tanner
Publication number: HR02-1005197733, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Segelclub UniversitätsSpital Zürich, in Zürich, CHE-334.487.587, Verein (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2019, Publ. 1004590474).
Statutenänderung:
12.02.2021. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tanner, Gaby, von Eriswil, in Sattel, Vizepräsidentin des Vorstandes, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gutierrez, Cristobal, von Zürich, in Uitikon, Vizepräsident des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004590474, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Segelclub UniversitätsSpital Zürich, in Zürich, CHE-334.487.587, Verein (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2017, S.0, Publ. 3639165).
Statutenänderung:
16.01.2019.
Zweck neu:
Der Verein ist grundsätzlich ein Verein für Mitarbeitende des UniversitätsSpitals Zürich (USZ). Er fördert den Kontakt zwischen den Mitarbeitenden des USZ aller Abteilungen und Berufsgruppen für sportliche Betätigungen und weitere Freizeitbeschäftigungen. Mit der gleichen Zielsetzung fördert der Verein auch die Beziehungen zu anderen Spitälern und Institutionen des Gesundheitswesens sowie Vereinen mit ähnlichen Interessen. Der Verein bezweckt im Speziellen die Förderung des Segelsports. Zu diesem Zweck beschafft und unterhält der Verein eigene Segelschiffe und stellt diese seinen Mitgliedern zur Ausleihe, für Kurse und andere Clubanlässe zur Verfügung. Der Verein organisiert gesellschaftliche Anlässe und Versammlungen in Übereinstimmung mit dem Vereinszweck. Der Verein ist politisch und konfessionell neutral.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwegler, Caroline, von Zürich, in Dübendorf, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mugglin, Peter, von Sursee, in Kloten, Vizepräsident des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Allerkamp, Claudia, von Zürich, in Zürich, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fournichot, Nathalie, von Stettfurt, in Zürich, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tanner, Gaby, von Eriswil, in Sattel, Vizepräsidentin des Vorstandes, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Dietlikon, Mitglied des Vorstandes, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Vizepräsidenten, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Vizepräsidenten].
Publication number: 3639165, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Segelclub UniversitätsSpital Zürich, in Zürich, CHE-334.487.587, c/o Timo Naumann, Frymannstrasse 51b, 8041 Zürich, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
19.01.2017.
Zweck:
Der Verein ist grundsätzlich ein Verein für Mitarbeitende des UniversitätsSpitals Zürich (USZ). Er fördert den Kontakt zwischen den Mitarbeitenden des USZ aller Abteilungen und Berufsgruppen für sportliche Betätigungen und weitere Freizeitbeschäftigungen. Mit der gleichen Zielsetzung fördert der Verein auch die Beziehungen zu anderen Spitälern und Institutionen des Gesundheitswesens sowie Vereinen mit ähnlichen Interessen. Der Verein bezweckt im Speziellen die Förderung des Segelsports. Zu diesem Zweck beschafft und unterhält der Verein eigene Segelschiffe und stellt diese seinen Mitgliedern zur Miete, für Kurse und andere Clubanlässe zur Verfügung. Der Verein organisiert gesellschaftliche Anlässe und Versammlungen in Übereinstimmung mit dem Vereinszweck. Der Verein ist politisch und konfessionell neutral.
Mittel:
Mitgliederbeiträge;
Einnahmen aus Schiffsvermietungen, Kursen und anderen Angeboten;
Erträge aus Vereinsvermögen;
Gewinn aus Veranstaltungen;
Unterstützungsbeiträge des Vereins SFC-USZ;
Gönner- und Sponsorenbeiträge sowie andere Zuwendungen;
Schenkungen.
Eingetragene Personen:
Schwegler, Caroline, von Zürich, in Dübendorf, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mugglin, Peter, von Sursee, in Kloten, Vizepräsident des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tanner, Gaby, von Eriswil, in Dietlikon, Mitglied des Vorstandes und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Vizepräsidenten.