Ai Lee Syarief
domiciled in Züberwangen, from Göschenen Active mandates: Ai Lee Syarief Fitness Professional Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Ai Lee Syarief", please log in or register free of charge.You are now following "Ai Lee Syarief"
Credit rating You can stay up to date through "Ai Lee Syarief", please log in or register free of charge.You are now following "Ai Lee Syarief"
|
Places where people with the name Ai Lee Syarief live
Sectors in which people with the name Ai Lee Syarief work
Other services in education
Other services in education
Private persons with the name Ai Lee Syarief
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Ai Lee Syarief
Publication number: HR02-1005162586, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Ai Lee Syarief Fitness Professional, in Oberbüren, CHE-492.727.939, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 3 vom 07.01.2013, S.0, Publ. 7002138).
Sitz neu:
Zuzwil (SG).
Domizil neu:
St. Gallerstrasse 12, 9523 Züberwangen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Syarief, Ai Lee, von Göschenen, in Züberwangen (Zuzwil (SG)), Inhaberin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberbüren].
Publication number: 7002138, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Ai Lee Syarief Fitness Professional, in Oberbüren, CH-320.1.072.743-3, Niederbürerstrasse 2, 9245 Oberbüren, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Dienstleistungen im Bereich Fitness und Sport sowie Unterrichten und Ausbilden im Bereich Fitness und Sport.
Eingetragene Personen:
Syarief, Ai Lee, von Göschenen, in Oberbüren, Inhaberin, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6116698, Commercial Registry Office Zug, (170)
Budaya GmbH, bisher in Uzwil, CH-320.4.060.461-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 173 vom 08.09.2009, S. 11, Publ. 5235278).
Gründungsstatuten:
18.12.2006.
Statutenänderung:
09.02.2011.
Firma neu:
LTM Life Tuning GmbH.
Sitz neu:
Oberägeri.
Domizil neu:
Birchliweg 7B, 6315 Alosen.
Zweck neu:
Ernährungs- und Gesundheitsberatung, Handel und Vertrieb von Ernährungs- und Kosmetikprodukten, Handel mit Waren aller Art sowie Organisation und Vermittlung von Zahnbehandlungsreisen im In- und Ausland;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 02.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher);
[Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Syarief, Ai Lee, von Göschenen, in Oberbüren, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Bloch, Antje, von Laupersdorf, in Henau (Uzwil), Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bigl, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Alosen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.