Gerhard Sumi
domiciled in Bettwil, from Saanen and Riehen Active mandates: Unibalance AG Connected persons: Juan Francisco Vizcaino Luque You can stay up to date through "Gerhard Sumi", please log in or register free of charge.You are now following "Gerhard Sumi"
Credit rating You can stay up to date through "Gerhard Sumi", please log in or register free of charge.You are now following "Gerhard Sumi"
|
Places where people with the name Gerhard Sumi live
Sectors in which people with the name Gerhard Sumi work
Other social services
Other social services
Private persons with the name Gerhard Sumi
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Gerhard Sumi
Publication number: 3486601, Commercial Registry Office Zug, (170)
Unibalance AG, in Zug, CHE-100.354.728, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2016, Publ. 3135263).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sumi, Gerhard, von Riehen, in Bettwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Küssnacht (SZ)].
Publication number: 3135263, Commercial Registry Office Zug, (170)
Unibalance AG, in Zug, CHE-100.354.728, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 14.12.2015, Publ. 2537241).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sumi, Gerhard, von Riehen, in Küssnacht SZ, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6979472, Commercial Registry Office Zug, (170)
Paminta AG, in Hünenberg, CH-170.3.033.346-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2011, Publ. 6252924).
Statutenänderung:
26.11.2012.
Zweck neu:
Pharma-Grosshandel und weltweiter Vertrieb von Arzneimitteln, Feinchemikalien, pharmazeutischen und verwandten Produkten an Grossisten, Spitäler, Detaillisten und an klinische Forschungsinstitute;
Anbieten von beratender und fachspezifischer Unterstützung;
Anbieten einer Handelsplattform für weitere kommerzielle Geschäftstätigkeiten;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sumi, Gerhard, von Saanen und Riehen, in Immensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wolfe, Kevin John, britischer Staatsangehöriger, in Northwood (GB), Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Smith, Paul Christopher Anthony, britischer Staatsangehöriger, in Risch, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: britischer Staatsangehöriger, in High Wycombe (UK), Direktor mit Einzelunterschrift].