Roland Sturzenegger
domiciled in Walzenhausen, from Wolfhalden Active mandates: Sturzenegger Rückbau GmbH, Sturzenegger Demontagen GmbH in Liquidation Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Roland Sturzenegger", please log in or register free of charge.You are now following "Roland Sturzenegger"
Credit rating You can stay up to date through "Roland Sturzenegger", please log in or register free of charge.You are now following "Roland Sturzenegger"
|
|
Roland Sturzenegger
domiciled in Vaduz, from Switzerland Active mandates: BS Bau-Support Anstalt Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Roland Sturzenegger", please log in or register free of charge.You are now following "Roland Sturzenegger"
Credit rating You can stay up to date through "Roland Sturzenegger", please log in or register free of charge.You are now following "Roland Sturzenegger"
|
Places where people with the name Roland Sturzenegger live
Sectors in which people with the name Roland Sturzenegger work
Dismantling and demolition
Services regarding management consulting
Dismantling and demolition
Services regarding management consulting
Private persons with the name Roland Sturzenegger
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Roland Sturzenegger
Publication number: HR01-1005970537, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
Sturzenegger Rückbau GmbH, in Walzenhausen, CHE-206.485.128, Äschi 498, 9428 Walzenhausen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
31.01.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung allgemeiner Rückbauten, Entsorgungen und Hausräumungen;
Demontage, Abbau und Entsorgung von Heizöltanks. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche übernehmen sowie alles vorkehren, was ihrem Zwecke dient. Sie kann im In- und Ausland Liegenschaften und Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 21.02.2024 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Sturzenegger, Roland, von Wolfhalden, in Walzenhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 3937709, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
BS Bau-Support GmbH, in Widnau, CHE-112.629.300, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2013, Publ. 7113574).
Firma neu:
BS Bau-Support GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.12.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sturzenegger, Roland, von Trogen, in Widnau, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3257015, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Geschenkboutique Romantica GmbH, in Rorschach, CHE-254.164.537, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2014, Publ. 1503375).
Statutenänderung:
22.12.2016.
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
Wildeggstrasse 42, 9000 St. Gallen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Züst-Schlegel, Sandra, von Wolfhalden, in Goldach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Carocari, Andrea, von Untereggen, in Arbon, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Sturzenegger, Roland, von Trogen, in Arbon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter, Christoph, von Sargans, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 400 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Brändli, Rolf, von Kaltbrunn, in Goldach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.