Christiane Studer
domiciled in Seltisberg, from Binningen Active mandates: Studer Treuhand AG, Piezo-Kristall AG Connected persons: Roman Studer, Roman Studer You can stay up to date through "Christiane Studer", please log in or register free of charge.You are now following "Christiane Studer"
Credit rating You can stay up to date through "Christiane Studer", please log in or register free of charge.You are now following "Christiane Studer"
|
Places where people with the name Christiane Studer live
Sectors in which people with the name Christiane Studer work
Fiduciary services
Trading with various goods
Fiduciary services
Trading with various goods
Private persons with the name Christiane Studer
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Christiane Studer
Publication number: HR02-1005237249, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Gröflin Werkzeugbau AG, in Liestal, CHE-107.789.808, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2018, Publ. 4445829). [gestrichen: Der von einer bisherigen Registerkarte übertragene Auszug enthält keine vor dem Übertrag gestrichenen Tatsachen, und auch keine allfälligen früheren Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate. Diese können auf der im Feld "Übertrag von" bezeichneten Handelsregisterkarte eingesehen werden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Roman, von Binningen, in Seltisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Studer, Christiane, von Binningen, in Seltisberg, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Toni Roman Fabian, von Binningen, in Seltisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005233843, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Grag Härterei und Apparatebau AG, in Liestal, CHE-107.944.753, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2018, Publ. 4445827).
Statutenänderung:
24.06.2021.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00]. Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.06.2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst. [bisher: Der von einer bisherigen Registerkarte übertragene Auszug enthält keine vor dem Übertrag gestrichenen Tatsachen, und auch keine allfälligen früheren Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate. Diese können auf der im Feld "Übertrag von" bezeichneten Handelsregisterkarte eingesehen werden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Roman, von Binningen, in Seltisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Studer, Christiane, von Binningen, in Seltisberg, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Toni Roman Fabian, von Binningen, in Seltisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2496503, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Grag Härterei und Apparatebau AG, in Liestal, CHE-107.944.753, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2013, Publ. 1226567).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Roman, von Binningen, in Seltisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Leymen (FR)];
Studer, Christiane, von Binningen, in Seltisberg, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Leymen (FR)].