Franz Stucki
domiciled in Luzern, from Münsingen Active mandates: QUINEL AG Connected persons: Tobias Stucki, Lukas Stucki, Barbara Ottiger-Stucki You can stay up to date through "Franz Stucki", please log in or register free of charge.You are now following "Franz Stucki"
Credit rating You can stay up to date through "Franz Stucki", please log in or register free of charge.You are now following "Franz Stucki"
|
Places where people with the name Franz Stucki live
Sectors in which people with the name Franz Stucki work
Technical, physical and chemical testing
Technical, physical and chemical testing
Private persons with the name Franz Stucki
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Franz Stucki
Publication number: HR02-1005630191, Commercial Registry Office Berne, (36)
Garage Stucki AG, in Roggwil (BE), CHE-107.193.917, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2019, Publ. 1004763578).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stucki, Franz, von Röthenbach im Emmental, in Roggwil BE, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stucki-Kaiser, Hildegard, von Röthenbach im Emmental, in Roggwil BE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stucki, Martin, von Röthenbach im Emmental, in Roggwil BE, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Stucki, Nadine, von Röthenbach im Emmental, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stucki, Simon, von Röthenbach im Emmental, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004740612, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Verein Textilarbeit und Werken, bisher in Buchs (AG), CHE-200.273.970, Verein (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2017, Publ. 3824995).
Statutenänderung:
12.06.2019.
Sitz neu:
Olten.
Domizil neu:
Baslerstrasse 79, 4600 Olten.
Mittel neu:
Mitgliederbeiträge, Überschüsse der Betriebsrechnung, Schenkungen, Veranstaltungsbeiträge, Vermächtnisse und allfällige Einnahmen aus nach kaufmännischer Art geführten Gewerben. [bisher: Mittel: Mitgliederbeiträge, Ertrag aus Vereinsvermögen, allfällige Zuwendungen, Ertrag aus Veranstaltungen und allfällige Einnahmen aus nach kaufmännischer Art geführten Gewerben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stucki, Franziska, von Konolfingen, in Gurzelen, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Minnig-Zürcher, Myriam, von Lützelflüh, Riederalp und Bitsch, in Büron, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pekgüçer, Timuçin, von Bätterkinden, in Zofingen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-373.972.722), in Lachen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brandl, Robert, österreichischer Staatsangehöriger, in Rickenbach (SO), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004632573, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Verlag manuell GmbH, in Olten, CHE-301.299.352, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2018, Publ. 4283801).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Minnig-Zürcher, Myriam, von Lützelflüh, in Büron, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pekgüçer, Timuçin, von Bätterkinden, in Zofingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarz, Karin, von Einsiedeln, in Appenzell, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stucki, Franziska, von Konolfingen, in Gurzelen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Verein Textilarbeit und Werken (CHE-200.273.970), in Buchs (AG), Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Lenzburg];
Lauber, Fabia, von Fislisbach, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Winkler, Fabia].