Markus Stuber
domiciled in Zürich, from Buchegg Active mandates: print-mat MediTech ag Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Markus Stuber", please log in or register free of charge.You are now following "Markus Stuber"
Credit rating You can stay up to date through "Markus Stuber", please log in or register free of charge.You are now following "Markus Stuber"
|
|
Markus Stuber
domiciled in Balterswil, from Sins Active mandates: Fenster-Keller AG Connected persons: Daniel Manser, Diana Keller, Urs Erwin Hasler and more You can stay up to date through "Markus Stuber", please log in or register free of charge.You are now following "Markus Stuber"
Credit rating You can stay up to date through "Markus Stuber", please log in or register free of charge.You are now following "Markus Stuber"
|
Places where people with the name Markus Stuber live
Sectors in which people with the name Markus Stuber work
Trading with various goods
Production and processing of wooden goods
Trading with various goods
Production and processing of wooden goods
Private persons with the name Markus Stuber
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Markus Stuber
Publication number: HR02-1005993201, Commercial Registry Office Berne, (36)
DNW Solutions AG, bisher in Oberägeri, CHE-146.023.383, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 01.06.2021, Publ. 1005200155).
Statutenänderung:
12.03.2024.
Sitz neu:
Biel/Bienne.
Domizil neu:
Johann-Renfer-Strasse 62, 2504 Biel/Bienne.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Kabeln und deren Zubehör, EDV-Verkabelungen und Kabelkonfektionen sowie Logistikdienstleistungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Zweck im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, lmmaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder elektronisch.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Streichung der Bemerkung betreffend Inhaberaktien] [gestrichen: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stuber, Markus, von Deitingen, in Siselen BE (Siselen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Girard, Pascal, von Le Landeron, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005914310, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Fenster-Keller AG, in Bütschwil-Ganterschwil, CHE-107.141.004, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2022, Publ. 1005590403).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Manser, Daniel, von Altstätten, in Bichwil (Oberuzwil), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stuber, Markus, von Sins, in Balterswil (Bichelsee-Balterswil), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004941475, Commercial Registry Office Zurich, (20)
velox evolution ag, in Otelfingen, CHE-100.007.416, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2016, S.0, Publ. 3120645).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stuber, Markus, von Buchegg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bonetti, Shirley, von Muralto, in Gambarogno, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hummel, Stefan, von Trachselwald, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wägli, Rolf, von Belp, in Davos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.