Friedrich Walter Strohmeier
domiciled in Zürich, from Schaffhausen Active mandates: Bau & Consulting GmbH Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Friedrich Walter Strohmeier", please log in or register free of charge.You are now following "Friedrich Walter Strohmeier"
Credit rating You can stay up to date through "Friedrich Walter Strohmeier", please log in or register free of charge.You are now following "Friedrich Walter Strohmeier"
|
Places where people with the name Friedrich Walter Strohmeier live
Sectors in which people with the name Friedrich Walter Strohmeier work
Services regarding management consulting
Services regarding management consulting
Private persons with the name Friedrich Walter Strohmeier
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Friedrich Walter Strohmeier
Publication number: HR01-1004880782, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Bau & Consulting GmbH, in Dietlikon, CHE-290.421.256, Riedmühlestrasse 16, 8305 Dietlikon, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
23.04.2020.
Zweck:
Technische, kaufmännische und finanzielle Beratung in Bau- und Immobilienfragen sowie Verwaltung und Vermittlung von Liegenschaften;
die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, welche zur Förderung des Zweckes als geeignet erscheinen, einschliesslich Überbauung, Erwerb, Verkauf und Finanzierung von Liegenschaften und Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 23.04.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Strohmeier, Friedrich Walter, von Schaffhausen, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1004568308, Commercial Registry Office Zurich, (20)
FST Allround GmbH, in Bassersdorf, CHE-113.597.364, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2018, Publ. 4154043).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strohmeier, Friedrich, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kadriaj, Shaip, kosovarischer Staatsangehöriger, in Adliswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 4154043, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Guggi Consulting GmbH, in Oberweningen, CHE-113.597.364, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 182 vom 21.09.2009, Publ. 5255032).
Statutenänderung:
22.03.2018.
Firma neu:
FST Allround GmbH.
Sitz neu:
Bassersdorf.
Domizil neu:
Grindelstrasse 12, 8303 Bassersdorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Bauarbeiten aller Art, insbesondere Fassadenbau, sowie die Beratung und Unterstützung von baugewerblichen Unternehmungen, insbesondere auch in Personalfragen. Die Gesellschaft bezweckt ferner die Erbringung von Dienstleistungen im Bereiche der Personal- und Unternehmensberatung, vor allem die Suche und Selektion von Fach- und Führungskräften sowie die Laufbahnberatung und Personalentwicklung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guggisberg, Peter, von Wald (BE), in Oberweningen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Guggisberg, Katharina, von Wald (BE), in Oberweningen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strohmeier, Friedrich, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kadriaj, Shaip, kosovarischer Staatsangehöriger, in Adliswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.