Daniel Strahm
domiciled in Büren an der Aare, from Walkringen Active mandates: DFP Nightlife Guard Strahm Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Daniel Strahm", please log in or register free of charge.You are now following "Daniel Strahm"
Credit rating You can stay up to date through "Daniel Strahm", please log in or register free of charge.You are now following "Daniel Strahm"
|
Places where people with the name Daniel Strahm live
Sectors in which people with the name Daniel Strahm work
Guard and security services
Guard and security services
Private persons with the name Daniel Strahm
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Daniel Strahm
Publication number: HR02-1006094625, Commercial Registry Office Berne, (36)
Pensionskasse der Berner Versicherungs-Gruppe Genossenschaft, in Bern, CHE-106.624.895, Genossenschaft (SHAB Nr. 57 vom 21.03.2024, Publ. 1005991115).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Beat, von Würenlos, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten oder dem Sekretär.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strahm, Daniela, von Walkringen, in Langnau im Emmental, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten oder dem Sekretär;
von Wunster, Iacopo, italienischer Staatsangehöriger, in Au ZH (Wädenswil), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Glattpark (Opfikon)].
Publication number: HR02-1005545550, Commercial Registry Office Berne, (36)
Käsereigenossenschaft Kleinroth, in Arni (BE), CHE-103.398.923, Genossenschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2019, Publ. 1004691984).
Firma neu:
Käsereigenossenschaft Kleinroth in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o Brigitte Käser, Roth 346, 3507 Biglen. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 21.06.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Hans, von Arni (BE), in Biglen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier;
Scheidegger, Thomas, von Trub, in Biglen, Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Strahm, Daniel, von Oberthal, in Grosshöchstetten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Käser, Brigitte, von Dürrenroth, in Biglen, Kassierin der Verwaltung, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Arni BE, Kassierin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Liechti, Thomas, von Eggiwil, in Arni BE, Vizepräsident der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier].
Publication number: HR02-1005258400, Commercial Registry Office Berne, (36)
Holzverwertungsgenossenschaft Wichtrach und Umgebung, in Wichtrach, CHE-100.386.409, Genossenschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2016, Publ. 3151943).
Firma neu:
Holzverwertungsgenossenschaft Wichtrach und Umgebung in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.05.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strahm, Daniel, von Wichtrach, in Wichtrach, Mitglied und Kassier der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Kassier der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Maurer, Roland, von Wichtrach, in Wichtrach, Präsident der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier];
Wälti, Bernhard, von Rüderswil, in Wichtrach, Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier];
Niederhauser, Robert, von Bowil, in Wichtrach, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten].