Christoph Stoll
domiciled in Kirchberg, from Rüschegg and Basel Active mandates: Stoll, Christoph Connected persons: Verena Stoll-Diggelmann You can stay up to date through "Christoph Stoll", please log in or register free of charge.You are now following "Christoph Stoll"
Credit rating You can stay up to date through "Christoph Stoll", please log in or register free of charge.You are now following "Christoph Stoll"
|
|
Christoph Stoll
domiciled in Corjolens, from Guggisberg Active mandates: Viehzucht- und Alpgenossenschaft Bolligen Connected persons: Severin Kiener, Markus Schneider, Christoph Gosteli and more You can stay up to date through "Christoph Stoll", please log in or register free of charge.You are now following "Christoph Stoll"
Credit rating You can stay up to date through "Christoph Stoll", please log in or register free of charge.You are now following "Christoph Stoll"
|
Places where people with the name Christoph Stoll live
Sectors in which people with the name Christoph Stoll work
BranchCode_n/a
Agriculture (various)
BranchCode_n/a
Agriculture (various)
Private persons with the name Christoph Stoll
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Christoph Stoll
Publication number: HR02-1005964296, Commercial Registry Office Berne, (36)
Viehzucht- und Alpgenossenschaft Bolligen, in Bolligen, CHE-102.463.067, Genossenschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2017, Publ. 3502309).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Muhr, Eduard, von Bolligen und Worb, in Geristein (Bolligen), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Markus, von Schwarzenburg, in Geristein (Bolligen), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kiener, Severin, von Bolligen, in Bolligen, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Stoll, Christoph, von Guggisberg, in Corjolens (Avry), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Stettlen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005539353, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
AVITRAPA AG, in Kirchberg (SG), CHE-107.349.846, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2012, S.0, Publ. 6525104).
Firma neu:
AVITRAPA AG in Liquidation.
Domizil neu:
Untere Harfenbergstrasse 13, 9533 Kirchberg SG.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.07.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stoll, Christoph, von Basel, in Kirchberg SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stoll-Diggelmann, Verena, von Basel und Rüschegg, in Guttet-Feschel, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kirchberg SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]. [Anpassung Schreibweise Domizil in Ziff. 3 aufgrund geänderter Eintragungspraxis].
Publication number: 3502309, Commercial Registry Office Berne, (36)
Viehzucht- und Alpgenossenschaft Bolligen, in Bolligen, CHE-102.463.067, Genossenschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2011, Publ. 6272488).
Domizil neu:
im Flugbrunnen 409, 3065 Bolligen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Daniel, von Linden, in Stettlen, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachofner, Andreas, von Oberbalm, in Flugbrunnen (Bolligen), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stoll, Christoph, von Guggisberg, in Stettlen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kaufdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gosteli, Christoph, von Bolligen, in Ostermundigen, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Kiener, Severin, von Bolligen, in Bolligen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Muhr, Eduard, von Bolligen und Worb, in Geristein (Bolligen), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].