Dieter Stohler
domiciled in Pratteln, from Basel and Arboldswil Active mandates: Fisca Vorsorgestiftung der UBS AG Connected persons: Zsófia Blösch, Markus Moll, Bernhard Wyss and more You can stay up to date through "Dieter Stohler", please log in or register free of charge.You are now following "Dieter Stohler"
Credit rating You can stay up to date through "Dieter Stohler", please log in or register free of charge.You are now following "Dieter Stohler"
|
Places where people with the name Dieter Stohler live
Sectors in which people with the name Dieter Stohler work
Fund management
Fund management
Private persons with the name Dieter Stohler
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Dieter Stohler
Publication number: 2539661, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Fisca Vorsorgestiftung der UBS AG, in Zürich, CHE-110.104.498, Stiftung (SHAB Nr. 228 vom 24.11.2015, Publ. 2498091).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stohler, Dieter, von Arboldswil, in Pratteln, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6666400, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Pensionskasse Basel-Stadt, in Basel, CH-270.8.000.025-3, besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2011, S. 0, Publ. 6286688).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stohler, Dieter, von Basel und Arboldswil, in Pratteln, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschan, Christoph, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Basel und Känerkinden, Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Siegenthaler, Beat, von Basel und Trub, in Blauen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jeger, Susanne, von Meltingen, in Laufen, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3941272, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Pensionskasse Basel-Stadt, in Basel, CH-270.8.000.025-3, Clarastrasse 13, 4005 Basel, Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt [Neueintragung].
Zweck:
Die Kasse bezweckt die berufliche Vorsorge für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Staates und der angeschlossenen Institutionen und schützt die Versicherten und deren Angehörige insbesondere gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Tod und Invalidität. Die Kasse führt die obligatorische Vorsorge gemäss BVG durch und unterliegt den massgebenden Bundesgesetzen über die berufliche Vorsorge. Sie ist im Register für die berufliche Vorsorge des Kantons Basel-Stadt eingetragen. Die Kasse garantiert in jedem Fall die Mindestleistungen gemäss BVG.
Rechtsgrundlagen:
Gesetz betreffend die Pensionskasse Basel-Stadt vom 20.03.1980 und Übergangsordnung zu demselben vom 20.11.1984, beide in den Fassungen vom 10.11.2004, welche seit 01.06.2005 wirksam sind.
Organisation:
Verwaltungsrat von 12 Mitgliedern, Direktion, Kontrollstelle sowie Experte bzw. Expertin für berufliche Vorsorge.
Haftung:
Der durch das Vermögen nicht gedeckte Teil der erforderlichen Deckungsrückstellung wird durch die Garantieverpflichtung des Staates gesichert.
Eingetragene Personen:
Herzog, Eva Maria, von Luzern und Wegenstetten, in Basel, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Messmer, Werner, von Riehen, Erlen und Amriswil, in Riehen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hansen, Wilhelm, von Servion, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jungo, Benedikt, von Düdingen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kuhn, Marie-Thérèse, von Dornach, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pantli, Peter, von Dübendorf, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmidlin, Andreas, von Dittingen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Siegenthaler, Beat, von Basel und Trub, in Blauen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tschan, Christoph, von Basel und Känerkinden, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tschumi, Christoph, von Wolfisberg, in Rheinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ziegler, Rita, von Schönholzerswilen, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zürcher, Hansueli, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stohler, Dieter, von Basel und Arboldswil, in Pratteln, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zeller, Ruedi, von Basel, in Kienberg, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hartmann, Marie Christine, von Zürich, in Arlesheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Laubscher, Max-Eric, von Basel und Täuffelen, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG, in Basel, Revisionsstelle.