Dr. Reto Stoffel
domiciled in Zürich, from Avers Active mandates: nuWay AG in Liquidation, Stoffel Management und Beratung GmbH and more Connected persons: Lukas Karl Obrist, René Mettauer, Werner Widmer and more You can stay up to date through "Dr. Reto Stoffel", please log in or register free of charge.You are now following "Dr. Reto Stoffel"
Credit rating You can stay up to date through "Dr. Reto Stoffel", please log in or register free of charge.You are now following "Dr. Reto Stoffel"
|
|
Dr. Reto Stoffel
domiciled in Kilchberg, from Zürich and Vals Active mandates: V+S AG Connected persons: Regula Stoffel You can stay up to date through "Dr. Reto Stoffel", please log in or register free of charge.You are now following "Dr. Reto Stoffel"
Credit rating You can stay up to date through "Dr. Reto Stoffel", please log in or register free of charge.You are now following "Dr. Reto Stoffel"
|
Places where people with the name Reto Stoffel live
Sectors in which people with the name Reto Stoffel work
IT services
Operation of general healthcare facilities
Operation of bars
Trade fair, exhibition and convention organising
Other Business-to-Business services
IT services
Operation of general healthcare facilities
Operation of bars
Trade fair, exhibition and convention organising
Other Business-to-Business services
Private persons with the name Reto Stoffel
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Reto Stoffel
Publication number: HR02-1005697705, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Mafina AG, in Birsfelden, CHE-100.434.267, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2019, Publ. 1004666469).
Firma neu:
Mafina AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.01.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Bruno, von Oberriet (SG), in Marbach (SG), Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Graf, Andreas, von Céligny, in Céligny, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rolle, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stoffel, Reto, von Avers, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR03-1004850585, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Ecom Trade Stoffel, in Zürich, CHE-462.860.657, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2018, Publ. 1004498026). Das Einzelunternehmen wird in Anwendung von Art. 153b HRegV von Amtes wegen gelöscht, weil die zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in Bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stoffel, Reto, von Vals, unbekannten Aufenthaltes, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].
Publication number: HR02-1004817816, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SGO Dienstleistungen GmbH, in Zollikon, CHE-400.047.475, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 8 vom 13.01.2016, S.0, Publ. 2592153).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stoffel, Reto, von Zürich und Vals, in Kilchberg ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Bruno, von Zürich, in Zollikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].