Stephan Stöckli
domiciled in Gelterkinden, from Basel and Muri (AG) Active mandates: CWPromotion Wenger & Stöckli Connected persons: Christa Wenger You can stay up to date through "Stephan Stöckli", please log in or register free of charge.You are now following "Stephan Stöckli"
Credit rating You can stay up to date through "Stephan Stöckli", please log in or register free of charge.You are now following "Stephan Stöckli"
|
Places where people with the name Stephan Stöckli live
Sectors in which people with the name Stephan Stöckli work
Advertising services
Advertising services
Private persons with the name Stephan Stöckli
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Stephan Stöckli
Publication number: HR02-1005412722, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Saurer 150-Jahre Jubiläums-Stiftung, in Arbon, CHE-110.477.864, Stiftung (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2017, Publ. 3770377).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klöti, Martin, von Wald ZH und Kloten, in Arbon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Federer, Frank, von Rebstein, in Eichberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hug, Patrick, von Affeltrangen, in Arbon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stöckli, Stephan Gottfried, von Hergiswil bei Willisau, in Rorschacherberg, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bär, Dr. Rudolf [keine Mutation, Aktualisierung der Funktionsbezeichnung], von Glarus, in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bär, Dr. Rudolf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fischer, Konradin [keine Mutation, Aktualisierung der Funktionsbezeichnung], von Egnach, in Arbon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Fischer, Konradin, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Trinkl, Peter, von Muri bei Bern, in Romanshorn, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Jörg, von Wohlenschwil, in Arbon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005135858, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Mungo Befestigungstechnik AG, in Olten, CHE-107.087.801, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2020, Publ. 1004900694).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leo Virisario, Francesco, von Basel, in Pratteln, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frischknecht, Erich, von Schwellbrunn, in Mettmenstetten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stöckli, Stephan, von Guggisberg, in Etziken, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruth, Peter, von Lauwil, in Köniz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004950440, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Berichtigung des im SHAB Nr. 143 vom 27.07.2020, publizierten TR-Eintrags Nr. 7'095 vom 22.07.2020 Heidi und Guido Mainetti-Stiftung, in St. Gallen, CHE-465.757.234, Stiftung (SHAB Nr. 143 vom 27.07.2020, Publ. 1004945747).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stöckli, Stephan, von Hergiswil bei Willisau, in Rorschacherberg, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hänsenberger, Dr. Silvio, von Neckertal, in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].