Alfred Stöckli
domiciled in Weggis, from Aristau and Weggis Active mandates: AA Stöckli AG Connected persons: Alice Stöckli You can stay up to date through "Alfred Stöckli", please log in or register free of charge.You are now following "Alfred Stöckli"
Credit rating You can stay up to date through "Alfred Stöckli", please log in or register free of charge.You are now following "Alfred Stöckli"
|
Places where people with the name Alfred Stöckli live
Sectors in which people with the name Alfred Stöckli work
Production of comestibles
Production of comestibles
Private persons with the name Alfred Stöckli
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Alfred Stöckli
Publication number: HR01-1005604257, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
AA Stöckli AG, in Weggis, CHE-399.121.660, Röhrlistrasse 25, 6353 Weggis, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
09.11.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung und Verkauf von Lebensmitteln und Getränken, insbesondere von Käse und Milchprodukten sowie den Kauf, den Verkauf, die Vermietung und die Verwaltung von Immobilien. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann auch Patente, Lizenzen und Schutzrechte aller Art erwerben, registrieren, verwalten, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 09.11.2022 und Bilanz per 30.06.2022 übernimmt die Gesellschaft von Alfred Stöckli, von Weggis, in Weggis, sein Einzelunternehmen Alfred Stöckli Molkerei, in Weggis (CHE-107.245.945), mit sämtlichen Aktiven sowie das Grundstück Nr. 624, GB Weggis, deren Wert zusammen CHF 590'800.38 beträgt und dem gesamten Fremdkapital im Gesamtwert von CHF 34'941.45 zum Gesamtpreis von CHF 555'858.93, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 455'858.93 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründer vom 09.11.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Stöckli, Alfred, von Weggis, in Weggis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stöckli, Alice, von Weggis, in Weggis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005475183, Commercial Registry Office Berne, (36)
Wasserversorgungs-Genossenschaft Seftau, in Bremgarten bei Bern, CHE-102.372.915, Genossenschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2014, S.0, Publ. 1835883).
Statutenänderung:
11.04.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stahlberger, Paul, von Bremgarten bei Bern, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stöckli, Alfred, von Rüschegg, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Vizepräsident, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nydegger, Markus, von Rüschegg, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stöckli, Roger, von Rüschegg, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Mitglied und Kassier der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nydegger, Benjamin Markus, von Rüschegg, in Kirchlindach, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stahlberger, Ronny, von Bremgarten bei Bern, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schüpbach , Peter Hans, von Signau, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hinni, Hans Jörg, von Schwarzenburg, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2452631, Commercial Registry Office Berne, (36)
RepARC GmbH, in Bremgarten bei Bern, CHE-112.329.418, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2008, S. 3, Publ. 4362174).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stöckli, Alfred, von Rüschegg, in Bremgarten bei Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Stöckli, Marianne, von Rüschegg, in Bremgarten bei Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rial Casanova, Juan José, spanischer Staatsangehöriger, in Burgdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.