Marlies Barbara Stettler
domiciled in Kehrsatz, from Walkringen Active mandates: Pensionskasse Heidelberg Schweiz AG in Liquidation, Heidelberg Schweiz AG Connected persons: Beat Schmid, Bruno Wälchli, Mathias Oertli and more You can stay up to date through "Marlies Barbara Stettler", please log in or register free of charge.You are now following "Marlies Barbara Stettler"
Credit rating You can stay up to date through "Marlies Barbara Stettler", please log in or register free of charge.You are now following "Marlies Barbara Stettler"
|
Places where people with the name Marlies Barbara Stettler live
Sectors in which people with the name Marlies Barbara Stettler work
Operation of an pension fund
Trading with machines
Operation of an pension fund
Trading with machines
Private persons with the name Marlies Barbara Stettler
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Marlies Barbara Stettler
Publication number: HR02-1005900951, Commercial Registry Office Berne, (36)
Pensionskasse Heidelberg Schweiz AG, in Bern, CHE-109.775.214, Stiftung (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2023, Publ. 1005786834).
Name neu:
Pensionskasse Heidelberg Schweiz AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der bernischen BVG- und Stiftungsaufsicht vom 11.10.2023 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oertli, Mathias Prof. Dr., von Glarus, in St. Gallen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid, Beat, von Riggisberg, in Rizenbach (Ferenbalm), Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stettler, Marlies, von Walkringen, in Kehrsatz, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wälchli, Bruno, von Wynigen, in Münchringen (Jegenstorf), Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3927669, Commercial Registry Office Berne, (36)
Pensionskasse Heidelberg Schweiz AG, in Bern, CHE-109.775.214, Stiftung (SHAB Nr. 46 vom 09.03.2015, Publ. 2030011).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Agoües, Orrin, von Köniz, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Beat, von Riggisberg, in Rizenbach (Ferenbalm), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schüpfen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stettler, Marlies, von Walkringen, in Kehrsatz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3494745, Commercial Registry Office Berne, (36)
Kiener + Wittlin AG, in Münchenbuchsee, CHE-105.902.726, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2017, Publ. 3412587).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stettler, Marlies Barbara, von Walkringen, in Kehrsatz, mit Kollektivprokura zu zweien.