Christoph Andreas Stettler
domiciled in Burgdorf, from Bern Active mandates: Localnet AG, Naturwärme AG and more Connected persons: Roger Meyer, Pascal Kirchhofer, Theophil Bucher and more You can stay up to date through "Christoph Andreas Stettler", please log in or register free of charge.You are now following "Christoph Andreas Stettler"
Credit rating You can stay up to date through "Christoph Andreas Stettler", please log in or register free of charge.You are now following "Christoph Andreas Stettler"
|
Places where people with the name Christoph Andreas Stettler live
Sectors in which people with the name Christoph Andreas Stettler work
Electrical power production and utilities
Heating and cooling utilities
Electrical power production and utilities
Heating and cooling utilities
Private persons with the name Christoph Andreas Stettler
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Christoph Andreas Stettler
Publication number: HR02-1006090118, Commercial Registry Office Berne, (36)
Localnet AG, in Burgdorf, CHE-105.705.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2024, Publ. 1005959526).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Andreas, von Signau, in Erlen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stettler, Christoph Andreas, von Bern, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005902175, Commercial Registry Office Berne, (36)
Naturwärme AG, in Kandersteg, CHE-221.373.330, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2023, Publ. 1005720056).
Statutenänderung:
24.11.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Betreibung und Weiterentwicklung einer Nahwärmeanlage. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
König, Reto, von Bottenwil, in Einigen (Spiez), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stettler, Christoph Andreas, von Bern, in Burgdorf, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: HR02-1005720056, Commercial Registry Office Berne, (36)
Naturwärme AG, in Kandersteg, CHE-221.373.330, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2022, Publ. 1005496893).
Domizil neu:
Oeschistrasse 6, 3718 Kandersteg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzi, Ulrich, von Kandersteg, in Merligen (Sigriswil), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Künzi, Adrian, von Kandersteg, in Kandersteg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Künzi, Stefanie, von Kandersteg, in Kandersteg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rösti, Hans, von Frutigen, in Kandersteg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aellig, Emanuel, von Adelboden, in Adelboden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brügger, Beat, von Frutigen, in Frutigen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Maeder, René François, von Ried bei Kerzers, in Kandersteg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Spiess, Beat, von Adelboden, in Adelboden, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stettler, Christoph Andreas, von Bern, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
König, Reto, von Bottenwil, in Einigen (Spiez), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.