Christof Steiner
domiciled in Rüegsbach, from Langnau im Emmental Active mandates: Wasserversorgung Brandis AG, Elektro Reist AG Connected persons: Adrian Kocher, Niklaus Samuel Burkhalter, Andreas Kobel and more You can stay up to date through "Christof Steiner", please log in or register free of charge.You are now following "Christof Steiner"
Credit rating You can stay up to date through "Christof Steiner", please log in or register free of charge.You are now following "Christof Steiner"
|
Places where people with the name Christof Steiner live
Sectors in which people with the name Christof Steiner work
Water and sewage utilities
Other construction
Water and sewage utilities
Other construction
Private persons with the name Christof Steiner
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Christof Steiner
Publication number: HR02-1006114197, Commercial Registry Office Graubünden
Schneeschloss Albula GmbH, in Bergün Filisur, CHE-294.051.810, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2022, Publ. 1005401338).
Firma neu:
Schneeschloss Albula GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Bergün Filisur Tourismus AG, Veja Stazion 11, 7482 Bergün/Bravuogn. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.08.2024 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bergün Filisur Tourismus (CHE-115.794.823), in Bergün Filisur, Gesellschafterin, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Barandun, Marc Andrea, von Domleschg, in Bergün Filisur, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer-Falasca, Pina, von Pfungen, in Davos, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jäckle, Christoph, von Zürich, in Maur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Christof, von Dürrenäsch, in Bergün Filisur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Josty, Niculin, von Scuol, in Albula/Alvra, Vorsitzender der Geschäftsführung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schutz, Luzi, von Bergün Filisur, in Bergün Filisur, Geschäftsführer und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bergün Filisur Tourismus AG (CHE-103.374.733), in Bergün Filisur, Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: SBA Sportbahnen Bergün AG (CHE-103.374.733), mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR02-1005991099, Commercial Registry Office Berne, (36)
Elektro Reist AG, in Sumiswald, CHE-107.233.416, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2019, Publ. 1004558420).
Weitere Adressen:
Längengrund 8, 3556 Trub.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Christof, von Langnau im Emmental, in Rüegsbach (Rüegsau), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005859204, Commercial Registry Office Graubünden
Bergün Filisur Tourismus AG, in Bergün Filisur, CHE-103.374.733, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2023, Publ. 1005837199).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jäckle, Christoph, von Zürich, in Forch (Maur), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ebneter, Guido, von Appenzell, in Rüte, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Laube, Roland, von Gelterkinden, in Gelterkinden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fedier, Tanja, von Silenen, in Vaz/Obervaz, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cathomas, Roman, von Laax, in Bad Ragaz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rieder, Rico, von Grüsch, in Maienfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohrer, Daniel, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schutz, Luzi, von Bergün Filisur, in Bergün Filisur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Steiner, Christof, von Dürrenäsch, in Bergün Filisur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Westenberger, Janine, deutsche Staatsangehörige, in Vals, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.