Cédric Markus Steiner
domiciled in Basel, from Liesberg Active mandates: Landskroner Whisky GmbH, taktwerk GmbH Connected persons: Dominik Thomas Imark, Dominik Neff You can stay up to date through "Cédric Markus Steiner", please log in or register free of charge.You are now following "Cédric Markus Steiner"
Credit rating You can stay up to date through "Cédric Markus Steiner", please log in or register free of charge.You are now following "Cédric Markus Steiner"
|
Places where people with the name Cédric Markus Steiner live
Sectors in which people with the name Cédric Markus Steiner work
Beverage production (with alcohol)
Services regarding management consulting
Beverage production (with alcohol)
Services regarding management consulting
Private persons with the name Cédric Markus Steiner
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Cédric Markus Steiner
Publication number: HR01-1006015570, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Landskroner Whisky GmbH (Landskroner Whisky Sàrl) (Landskroner Whisky Sagl) (Landskroner Whisky LLC), in Grellingen, CHE-430.294.216, Bahnhofstrasse 25, 4203 Grellingen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.03.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Destillerie, die Entwicklung, die Lagerung und den Vertrieb von Spirituosen und damit zusammenhängenden Produkten sowie den Handel mit Getränken aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 25'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 26.03.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Imark, Dominik Thomas, von Himmelried, in Basel, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Steiner, Cédric Markus, von Liesberg, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Landskroner Bräu AG (CHE-295.909.358), in Grellingen, Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Neff, Dominik, von Solothurn, in Basel, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005372836, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
taktwerk GmbH, in Basel, CHE-354.181.967, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2020, Publ. 1005042065).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fiechter, Daniel Joél, von Huttwil, in Basel, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Cédric Markus, von Liesberg, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 4396097, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
taktwerk GmbH, bisher in Zwingen, CHE-354.181.967, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 14.12.2012, Publ. 6976534).
Statutenänderung:
27.07.2018.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Bordeaux-Str. 5, 4053 Basel.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Cédric Markus, von Liesberg, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Röschenz];
Fiechter, Daniel Joél, von Huttwil, in Basel, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Bärschwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].