Rudolf Steiger
domiciled in Uster, from Winterthur Active mandates: TERAFLOAT SCHWEIZ GmbH Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Rudolf Steiger", please log in or register free of charge.You are now following "Rudolf Steiger"
Credit rating You can stay up to date through "Rudolf Steiger", please log in or register free of charge.You are now following "Rudolf Steiger"
|
Places where people with the name Rudolf Steiger live
Sectors in which people with the name Rudolf Steiger work
Trading in consumer goods
Trading in consumer goods
Private persons with the name Rudolf Steiger
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Rudolf Steiger
Publication number: HR02-1005793155, Commercial Registry Office Zurich, (20)
gdz-Rentenkasse, in Zürich, CHE-110.375.560, Stiftung (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2023, Publ. 1005650230).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiger, Rudolf, von Zürich, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Serra, Jorge, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1005274337, Commercial Registry Office Zurich, (20)
TERAFLOAT SCHWEIZ GmbH, in Uster, CHE-395.916.554, Talweg 82, 8610 Uster, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.08.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Im- und Export und die Herstellung, sowie der Handel, Vertrieb, Service und Reparatur von Waren für die Veterinär-Medizin. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 12.08.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Steiger, Rudolf, von Winterthur, in Uster, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: HR02-0004448109, Commercial Registry Office Zurich, (20)
GDZ AG, in Zürich, CHE-107.835.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 10.04.2015, Publ. 2089869).
Statutenänderung:
30.11.2017.
Aktienkapital neu:
CHF 509'913.00 [bisher: CHF 3'100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 509'913.00 [bisher: CHF 3'100'000.00].
Aktien neu:
56'657 Namenaktien zu CHF 9.00 [bisher: 62'000 Namenaktien zu CHF 50.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 30.11.2017 wird der Nennwert der 62'000 Namenaktien zu CHF 50.00 auf CHF 9.00 herabgesetzt und je CHF 41.00 pro Aktie zurückbezahlt;
Alsdann werden 5'343 eigene Namenaktien zu CHF 9.00 vernichtet;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 19.04.2018 festgestellt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiger, Rudolf, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiesner, Claude, von Bubendorf, in Elsau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rehmann, Adrian, von Kaisten, in Ennetbaden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zumbühl, Moritz, von Aarau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vollenweider, Armin, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.