Gabriele Steg
domiciled in Jona, from Wahlen Active mandates: Pink Lemon Consulting & Communication GmbH, edicos Consulting & Software GmbH & Co. KG, Hannover (DE), Zweigniederlassung Rapperswil-Jona / Kanton Sankt Gallen Connected persons: Rolf Henning You can stay up to date through "Gabriele Steg", please log in or register free of charge.You are now following "Gabriele Steg"
Credit rating You can stay up to date through "Gabriele Steg", please log in or register free of charge.You are now following "Gabriele Steg"
|
Places where people with the name Gabriele Steg live
Sectors in which people with the name Gabriele Steg work
IT services
IT services
Private persons with the name Gabriele Steg
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Gabriele Steg
Publication number: HR02-1004877779, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Pink Lemon Consulting & Communication GmbH, in Rapperswil-Jona, CHE-417.633.316, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2018, S.0, Publ. 4120045).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steg, Marco, von Wahlen, in Rapperswil-Jona, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steg, Gabriele, von Wahlen, in Jona (Rapperswil-Jona), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 4120045, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Pink Lemon Consulting & Communication GmbH, in Rapperswil-Jona, CHE-417.633.316, Oberbollingen 12, 8715 Bollingen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
23.02.2018, 08.03.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Unternehmensberatungen bei Einführung von webbasierenden Softwarelösungen für Corporate Websites und Enterprise Portals sowie Unterstützungsleistungen zur internen und externen Vermarktung dieser Lösungen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und andere Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen;
Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In - und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen;
im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten;
Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen;
Wertschriften und gewerbliche Schutzrechte erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 23.02.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Steg, Gabriele, von Wahlen, in Rapperswil-Jona, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Steg, Marco, von Wahlen, in Rapperswil-Jona, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 4017849, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
edicos Consulting & Software GmbH & Co. KG, Hannover (DE), Zweigniederlassung Rapperswil-Jona / Kanton Sankt Gallen, in Rapperswil-Jona, CHE-429.423.429, Oberbollingen 12, 8715 Bollingen, Ausländische Zweigniederlassung (Neueintragung).
Identifikationsnummer Hauptsitz:
HRA 110450.
Firma Hauptsitz:
edicos Consulting & Software GmbH & Co. KG.
Rechtsform Hauptsitz:
Kommanditgesellschaft nach deutschem Recht.
Hauptsitz:
Hannover (DE).
Bemerkungen zum Hauptsitz:
Handelsregistereintragung: 27.03.2003.
Angaben zur Zweigniederlassung:
Zweck: Konzeption und Implementierung von digitalen Plattformen.
Eingetragene Personen:
Steg, Gabriele, von Wahlen, in Bollingen (Rapperswil-Jona), Leiterin der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift;
Henning, Dr. Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Hemmingen (DE), mit Einzelunterschrift.