Andrea Sorrentino
domiciled in Aesch, from Italy Active mandates: Ledjba AG, Auto Kosmetik Sorrentino Connected persons: Rosaria Sorrentino-Curcillo You can stay up to date through "Andrea Sorrentino", please log in or register free of charge.You are now following "Andrea Sorrentino"
Credit rating You can stay up to date through "Andrea Sorrentino", please log in or register free of charge.You are now following "Andrea Sorrentino"
|
Places where people with the name Andrea Sorrentino live
Sectors in which people with the name Andrea Sorrentino work
Management of real estate portfolio properties
Dealing and repair of automobiles and motorcycles
Management of real estate portfolio properties
Dealing and repair of automobiles and motorcycles
Private persons with the name Andrea Sorrentino
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Andrea Sorrentino
Publication number: HR02-1005004829, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Basler Immobilien AG, in Reinach (BL), CHE-199.813.981, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 26.05.2017, Publ. 3544641).
Firma neu:
Basler Immobilien AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 12.10.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Palazzo, Davide, italienischer Staatsangehöriger, in Giebenach, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sorrentino, Andrea, italienischer Staatsangehöriger, in Aesch (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1425583, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Basler Immobilien AG, in Basel, CHE-199.813.981, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2011, Publ. 6373004).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Palazzo, Davide, italienischer Staatsangehöriger, in Giebenach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor mit Einzelunterschrift];
Sorrentino, Andrea, italienischer Staatsangehöriger, in Aesch BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5071312, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Ledjba AG, in Aesch BL, CH-280.3.006.518-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 06.05.2003, S. 4).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bongarzone, Antonio, von Gränichen, in Savosa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sorrentino, Andrea, italienischer Staatsangehöriger, in Aesch BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor].